Werner Bloch
wohnhaft in Füllinsdorf, aus Basel Aktuelle Mandate: Genossenschaft Pfadfinderheim St. Martin Verbundene Personen: Angelo Alexander Geraets, Bruno Lötscher-Steiger, David Schaffner und mehr So bleiben Sie über "Werner Bloch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Werner Bloch"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Werner Bloch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Werner Bloch"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Werner Bloch leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Werner Bloch arbeiten
Betreiben von Ferienunterkünften
Betreiben von Ferienunterkünften
Privatpersonen mit dem Namen Werner Bloch
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Werner Bloch
Publikationsnummer: HR02-1004836825, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Sprachheilschulen im Kanton Zürich, in Zürich, CHE-106.359.836, Stiftung (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019, Publ. 1004780143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bloch, Werner, von Balsthal, in Stäfa, Mitglied des Stiftungsrates, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Beda, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Geschäftsführer (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004645324, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Arnold und Sophie Bloch-Frey Stiftung, bisher in Neuhausen am Rheinfall, CHE-101.680.082, Stiftung (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2016, Publ. 2625711).
Urkundenänderung:
19.12.2018.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Alcan Holdings Switzerland AG, Badenerstrasse 549, 8048 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bloch, Werner, von Balsthal, in Stäfa, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur];
Burkhalter, Peter, von Schmerikon, in Schmerikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Langnau im Emmental, in Hombrechtikon];
Reinhart, Jeanette, von Zürich, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Birwinken];
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].
Publikationsnummer: 3668841, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Wirz Tapeten AG, in Zürich, CHE-306.169.596, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2001, S. 2756).
mit Hauptsitz in:
Birsfelden.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-105.951.647.
Statuten Hauptsitz neu:
[Gestrichene Statutendaten aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Bloch, Werner ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Seine Kollektivunterschrift zu zweien ist erloschen.] [Weitere gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Corrodi, Nikolaus W., von Erlenbach ZH, in Courtaman, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bloch, Werner, von Basel, in Füllinsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corrodi, Martin, von Erlenbach ZH, in Weiningen ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spescha, Silvio, von Andiast, in Rickenbach ZH, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.