Harald Bitzer
wohnhaft in Konstanz, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Wavestone Consulting Switzerland AG Verbundene Personen: Patrik Johannes Bernhard Rüegge, Christoph Krammer, Romain-Philippe Porot und mehr So bleiben Sie über "Harald Bitzer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Harald Bitzer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Harald Bitzer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Harald Bitzer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Harald Bitzer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Harald Bitzer arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Harald Bitzer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Harald Bitzer
Publikationsnummer: 3783029, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Q-PERIOR AG, in Bern, CHE-105.068.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2016, Publ. 3184081).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chiodi, Armando, von Zürich, in Hettlingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Costa, Raimondo, von Maur, in Schindellegi (Feusisberg), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Hasler, Stefan, von Winterthur, in Münchwilen TG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Jüde, Markus Eberhard, von Grindelwald, in Herrliberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Roger, von Einsiedeln, in Feuerthalen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Stacher, Marcel, von Arbon, in Aadorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bitzer, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kremer, Anna, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1541405, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Leonhard Weiss Bau AG, in Regensdorf, CHE-109.319.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2014, Publ. 1321625).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straub, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Rosenfeld (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwarz, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Bühlertann (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Garkisch, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Crailsheim (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Bitzer, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Crailsheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Jürg, von Grossaffoltern, in Jestetten (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Göppingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Schmidt-Weiss, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Crailsheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 7009194, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Leonhard Weiss Bau AG, in Regensdorf, CH-020.3.025.079-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2012, Publ. 6967230).
Statutenänderung:
29.11.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krauss, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Rosengarten (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Raschle, René, von Oberhelfenschwil, in Pfäffikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bitzer, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Crailsheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.