Dieter Bitterli-Brunner
wohnhaft in Egerkingen, aus Hauenstein-Ifenthal Aktuelle Mandate: Baugenossenschaft Fridau Egerkingen (BFE) Verbundene Personen: Daniel Vogel, Daniel von Arx, Marc Finger und mehr So bleiben Sie über "Dieter Bitterli-Brunner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Bitterli-Brunner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dieter Bitterli-Brunner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dieter Bitterli-Brunner"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dieter Bitterli-Brunner leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dieter Bitterli-Brunner arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Dieter Bitterli-Brunner
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dieter Bitterli-Brunner
Publikationsnummer: 7221226, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Baugenossenschaft Fridau Egerkingen (BFE), in Egerkingen, CH-240.5.000.004-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2012, S. 0, Publ. 6823602).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Arx, Daniel, von Egerkingen, in Egerkingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bitterli-Brunner, Dieter, von Hauenstein-Ifenthal, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kamber, Erich, von Hägendorf, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kocher, Rolf, von Worben, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5666272, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Baugenossenschaft Fridau Egerkingen (BFE), in Egerkingen, CH-240.5.000.004-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2009, S. 12, Publ. 5234988).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bloch, Dr. Tristan, von Oberbuchsiten, in Egerkingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitterli-Brunner, Dieter, von Hauenstein-Ifenthal, in Egerkingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung].
Publikationsnummer: 5234988, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Baugenossenschaft Fridau Egerkingen, in Egerkingen, CH-240.5.000.004-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 59 vom 27.03.2008, S. 11, Publ. 4402174).
Statutenänderung:
8.06.2001, 9.05.2009.
Firma neu:
Baugenossenschaft Fridau Egerkingen (BFE).
Zweck neu:
Bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe ihrer Mitglieder die Beschaffung von preisgünstigen Wohnungen und Bau und Erwerb von Wohnhäusern oder Wohnungen, unter Ausschluss jeder spekulativen Absicht. Verfolgt im besonderen den Zweck, den preisgünstigen Wohnungsbau im Sinne des eidgenössischen Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (WEG) sowie entsprechender kantonaler und kommunaler Erlasse zu fördern. Kann Grundstücke oder Immobiliengesellschaften erwerben oder veräussern, Häuser bauen, erwerben, verwalten oder vermieten sowie Grundstücke oder Teile davon verkaufen.
Anteilscheine neu:
Anteilscheine zu CHF 1'000.--.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die von der Genossenschaft ausgehenden internen Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen, erforderlichenfalls durch eingeschriebenen Brief an die Genossenschafter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschbach, Karin, von Leutwil und Zürich, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitterli-Brunner, Dieter, von Hauenstein-Ifenthal, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finger, Marc, von Eriz, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ST Schürmann Treuhand AG, in Egerkingen (CH-240.3.000.461-1), Revisionsstelle.