Gertrud Bernhard-Maier
wohnhaft in Walzenhausen, aus Pfungen Aktuelle Mandate: Bernhard Gartenbau AG Verbundene Personen: Tobias Rusch, Walter Bernhard, Walter Bernhard So bleiben Sie über "Gertrud Bernhard-Maier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gertrud Bernhard-Maier"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Gertrud Bernhard-Maier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gertrud Bernhard-Maier"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Gertrud Bernhard-Maier leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Gertrud Bernhard-Maier arbeiten
Landwirtschaft (sonstige)
Landwirtschaft (sonstige)
Privatpersonen mit dem Namen Gertrud Bernhard-Maier
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Gertrud Bernhard-Maier
Publikationsnummer: 3676193, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Walter Bernhard & Co., in Andwil SG, CHE-105.113.557, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2009, S. 14, Publ. 5357184).
Statutenänderung:
21.07.2017.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.07.2017 und Bilanz per 31.01.2017 mit Aktiven von CHF 1'223'393.10 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'123'393.10 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 100 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Bernhard Gartenbau AG.
Zweck neu:
Betrieb eines Gartenbaubetriebes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an Aktionäre und Nutzniesser erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhard-Maier, Walter, von Pfungen, in Thal, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Bernhard-Maier, Gertrud genannt Trudy, von Pfungen, in Lachen AR (Walzenhausen), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Walter, von Pfungen, in Andwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Geiger Treuhand AG (CHE-101.426.862), in Oberegg, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 5357184, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Walter Bernhard & Co., in Andwil SG, CH-320.2.046.014-7, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2007, S. 11, Publ. 3858366).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard-Maier, Walter, von Pfungen, in Thal, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lachen AR (Walzenhausen)];
Bernhard-Maier, Gertrud genannt Trudy, von Pfungen, in Lachen AR (Walzenhausen), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift [bisher: Bernhard-Maier, Gertrud, ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3858366, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Walter Bernhard & Co., in Andwil SG, CH-320.2.046.014-7, Führen eines Gartenbaubetriebes usw. Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.1999, S. 1755).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Walter, von Pfungen, in Andwil SG, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wittenbach];
Bernhard-Maier, Walter, von Pfungen, in Lachen AR (Walzenhausen), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Andwil SG];
Bernhard-Maier, Gertrud, von Pfungen, in Lachen AR (Walzenhausen), mit Einzelunterschrift [bisher: in Andwil SG].