Daniel Bazzell
wohnhaft in Lachen, aus Scuol Aktuelle Mandate: Mooswies GmbH, Danco SA, Niederurnen und mehr Verbundene Personen: Pascal Bazzell, Pascal Bazzell, Pascal Bazzell und mehr So bleiben Sie über "Daniel Bazzell" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniel Bazzell"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Daniel Bazzell" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniel Bazzell"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Daniel Bazzell leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Daniel Bazzell arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Daniel Bazzell
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Bazzell
Publikationsnummer: HR02-1005923114, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Mooswies GmbH, in Schübelbach, CHE-115.941.797, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2010, S.13, Publ. 5797842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diserens, Lucie, von Reichenburg und Savigny, in Lachen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Immo Investment GmbH (CHE-100.950.801), in Schübelbach, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bazzell, Daniel, von Scuol, in Lachen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005899837, Handelsregister-Amt Glarus
Danco SA, Niederurnen, in Glarus Nord, CHE-100.807.279, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188512).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bazzell, Daniel, von Scuol, in Lachen SZ (Lachen), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Bazzell, Daniel Claude, von Zürich, in Buttikon SZ (Schübelbach), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bazzell, Pascal, von Zürich, in Buttikon SZ (Schübelbach), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005895396, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Immo Investment GmbH, bisher in Glarus, CHE-100.950.801, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 23.08.2012, Publ. 6820326).
Statutenänderung:
20.11.2023.
Sitz neu:
Schübelbach.
Domizil neu:
Kantonsstrasse 1, 8863 Buttikon SZ.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bazzell, Daniel, von Scuol, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Zürich und Sent, in Schübelbach];
Bazzell, Pascal, von Zürich, in Schübelbach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Zürich und Sent];
Schmidt-Bazzell, Fabienne, von Zürich, in Schübelbach, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Bürki-Bazzell, Fabienne, von Zürich, Sent und Unterlangenegg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung].