Hugo Baumeler-Völlmin
wohnhaft in Trachselwald, aus Werthenstein Aktuelle Mandate: H. Baumeler AG Verbundene Personen: Jacqueline Baumeler-Völlmin So bleiben Sie über "Hugo Baumeler-Völlmin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hugo Baumeler-Völlmin"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hugo Baumeler-Völlmin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hugo Baumeler-Völlmin"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hugo Baumeler-Völlmin leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hugo Baumeler-Völlmin arbeiten
Automobilhandel
Automobilhandel
Privatpersonen mit dem Namen Hugo Baumeler-Völlmin
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hugo Baumeler-Völlmin
Publikationsnummer: HR02-1005338993, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
H. Baumeler AG, in Stans, CHE-100.077.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S.15, Publ. 4959632).
Domizil neu:
c/o Dave Baumeler, Rieden 8, 6370 Stans.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumeler-Völlmin, Hugo, von Werthenstein, in Trachselwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stans];
Baumeler-Völlmin, Jacqueline, von Werthenstein, in Trachselwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stans].
Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
H. Baumeler AG, in Stans, Betrieb einer Garage, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 14.07.1997, S. 4942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prisma Treuhand und Revisions AG, in Stansstad, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumeler-Völlmin, Hugo, von Werthenstein, in Stans, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Seelisberg];
Baumeler-Völlmin, Jacqueline, von Werthenstein, in Stans, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Seelisberg];
Ruess Treuhand AG, in Stans, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
H. Baumeler AG, in Stans, Betrieb einer Garage, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.235 vom 3.12.1996, S.7461).
Statutenänderung:
8.7.1997.
Aktienkapital neu:
Fr.100000 (bisher: Fr.50000).
Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.100000.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu Fr.1000 (bisher: 50 Namenaktien zu Fr.1000).
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die zuletzt bekannte Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumeler-Völlmin, Hugo, von Werthenstein, in Seelisberg, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: in Oberdorf NW);
Baumeler-Völlmin, Jacqueline, von Werthenstein, in Seelisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: in Oberdorf NW).