Patrick Baldinger
wohnhaft in Hombrechtikon, aus Zurzach Aktuelle Mandate: s.werk7 ag Verbundene Personen: Heinz Hofmann, Bernd Groier So bleiben Sie über "Patrick Baldinger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Baldinger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Patrick Baldinger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Patrick Baldinger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Patrick Baldinger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Patrick Baldinger arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Patrick Baldinger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Patrick Baldinger
Publikationsnummer: HR02-1006088833, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
s.werk7 ag, in Grüningen, CHE-237.575.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2015, S.0, Publ. 2175823).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baldinger, Patrick, von Zurzach, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Rekingen (AG), in Stäfa];
Hofmann, Heinz, von Grüningen, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2001213, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Edwin Kunz AG, in Grüningen, CHE-105.747.621, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2006, S. 27, Publ. 3685812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baldinger, Patrick, von Rekingen AG, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Groier, Bernd, österreichischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baldinger-Hiltbrunner, Heidi, von Rekingen AG, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Groier-Knecht, Regula, von Döttingen, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luchsinger, Stefan, von Glarus Nord, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heiniger, Andreas, von Eriswil, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wanner Treuhand & Consulting (CHE-109.073.359), in Elgg, Revisionsstelle [bisher: Wanner Treuhand & Consulting].
Publikationsnummer: 5736930, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Elektro-Halter AG, in Wallisellen, CH-020.3.907.771-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2005, S. 21, Publ. 2731498).
Statutenänderung:
29.06.2010.
Firma neu:
Elektro Holzer AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung und Ausführung von elektrischen Anlagen jeglicher Art sowie den Handel mit elektrischen Apparaten und Materialien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Groier, Bernd, österreichischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baldinger, Patrick, von Rekingen AG, in Stäfa, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzer, Markus, von Wangen-Brüttisellen, in Lindau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wanner Treuhand & Consulting (CH-020.1.022.031-9), in Elgg, Revisionsstelle [bisher:Wanner Treuhand & Consulting];
Holzer-Pfister, Brigitte, von Wangen-Brüttisellen und Erlenbach ZH, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.