Viktor Bänziger
wohnhaft in Zürich, aus Lutzenberg Aktuelle Mandate: El Lokal AG Verbundene Personen: Claudia Zanotelli, Martin Müller, Ilona Bethlen und mehr So bleiben Sie über "Viktor Bänziger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Viktor Bänziger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Viktor Bänziger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Viktor Bänziger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Viktor Bänziger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Viktor Bänziger arbeiten
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Privatpersonen mit dem Namen Viktor Bänziger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Viktor Bänziger
Publikationsnummer: 3161634, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
El Lokal AG, in Zürich, CH-020.3.023.647-1, Führen eines oder mehrerer Restaurantbetriebe, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 13.09.2000, S. 6255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüber, Dr. Gerhard, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieland, Jürg, von Zürich, in Mettmenstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Andreas, von Matzingen, in Horgen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Guido, von Appenzell, in Gais, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bänziger, Viktor, von Lutzenberg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Bethlen, Ilona, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Controlla Revisions AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Appenzell I. Rh., (310)
Vollmond GmbH, in S c h w e n d e , Nationale und internationale Verwaltung und Verwertung von Lizenzrechten der markenrechtlich geschützten Vollmondprodukte sowie Franchising im Bereiche der... Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 21.02.1997, S. 1185).
Statutenänderung:
19.12.2000.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bänziger, Viktor, von Lutzenberg, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.-;
Wegmann, Peter, von Winterthur, in Baar, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brogli, Peter, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
El Lokal AG (El Lokal SA) (El Lokal Ltd.), in Z ü r i c h , Gessnerallee 11, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
1.09.2000.
Zweck:
Führen eines oder mehrerer Restaurantbetriebe sowie Handel mit und Vermittlung von dazugehörenden Produkten;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 120'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.-.
Aktien:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bänziger, Viktor, von Lutzenberg, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüber, Dr. Gerhard, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieland, Jürg, von Zürich, in Mettmenstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Andreas, von Matzingen, in Horgen, Revisionsstelle.