Christian Badertscher
wohnhaft in Riggisberg, aus Lauperswil Aktuelle Mandate: U. Badertscher Transport AG Verbundene Personen: Marcel Badertscher, Verena Badertscher So bleiben Sie über "Christian Badertscher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Badertscher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Badertscher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Badertscher"
|
|
Christian Badertscher
wohnhaft in Kloten, aus Zäziwil Aktuelle Mandate: Zielacker AG Verbundene Personen: Jürg Badertscher So bleiben Sie über "Christian Badertscher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Badertscher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Badertscher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Badertscher"
|
|
Christian Badertscher
wohnhaft in Montmollin, aus Lauperswil Aktuelle Mandate: Dechibois-Bardertscher Sàrl Verbundene Personen: Yannick Badertscher So bleiben Sie über "Christian Badertscher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Badertscher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Badertscher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Badertscher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Badertscher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Badertscher arbeiten
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Sägewerken
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Sägewerken
Privatpersonen mit dem Namen Christian Badertscher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Badertscher
Publikationsnummer: HR02-1006061441, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
P. Badertscher AG, in Kradolf-Schönenberg, CHE-102.880.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2022, Publ. 1005549732).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sassalbo GmbH, in Kradolf-Schönenberg (CHE-105.307.417), gemäss Fusionsvertrag vom 28.05.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 61'220.78 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'136.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Anteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [Anpassung Funktionsbezeichnung von Amtes wegen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badertscher, Christian, von Eggiwil, in Kesswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005638366, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Zielacker AG, in Lufingen, CHE-103.004.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178515).
Domizil neu:
Rebstrasse 14a, 8426 Lufingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badertscher, Jürg, von Lufingen und Zäziwil, in Lufingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Badertscher, Christian, von Zäziwil, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005496319, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
B&R DIREKT VERTRIEBS GMBH, in Kradolf-Schönenberg, CHE-114.739.589, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2009, S.15, Publ. 4903968).
Firma neu:
B&R DIREKT VERTRIEBS GMBH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.05.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Badertscher, Christian, von Eggiwil, in Kesswil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rösner, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Wertheim-Nassig (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
OBT AG (CHE-109.029.855), in St. Gallen, Liquidatorin.