Dana Augsburger-Brom
wohnhaft in Biel/Bienne, aus Biel/Bienne und Langnau im Emmental Aktuelle Mandate: Genossenschaft St. Gervais Verbundene Personen: Christoph Kobi, Mascia Nuzzello Sanson, Ursula Kilian und mehr So bleiben Sie über "Dana Augsburger-Brom" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dana Augsburger-Brom"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dana Augsburger-Brom" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dana Augsburger-Brom"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dana Augsburger-Brom leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dana Augsburger-Brom arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Dana Augsburger-Brom
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dana Augsburger-Brom
Publikationsnummer: HR02-1005585265, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft St. Gervais, in Biel/Bienne, CHE-102.373.926, Genossenschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3263883).
Statutenänderung:
25.08.2021.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaegi, Pascal, von Basel, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaffer, Beat, von Stettlen, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mollet, Emil Jan, von Rüti bei Büren, in Biel/Bienne, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kilian, Ursula, von Les Breuleux, in Biel/Bienne, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Donzé-Meier, Ursula, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Augsburger-Brom, Dana, von Biel/Bienne und Langnau im Emmental, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kobi, Christoph, von Rapperswil (BE), in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied + Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nuzzello, Mascia, italienische Staatsangehörige, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Publikationsnummer: 3263883, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft St. Gervais, in Biel/Bienne, CHE-102.373.926, Genossenschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2014, Publ. 1654143).
Statutenänderung:
25.05.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Augsburger-Brom, Dana, von Biel/Bienne und Langnau im Emmental, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graber, Gerhard, von Sigriswil, in Grenchen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaffer, Beat, von Stettlen, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.