David Athanassoglou
wohnhaft in Zürich, aus Möriken-Wildegg Aktuelle Mandate: FirstClassMusic GmbH Verbundene Personen: Xenia Athanassoglou, Elena González Arias So bleiben Sie über "David Athanassoglou" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "David Athanassoglou"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "David Athanassoglou" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "David Athanassoglou"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen David Athanassoglou leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen David Athanassoglou arbeiten
Erbringung von übrigen freiberuflichen Tätigkeiten
Erbringung von übrigen freiberuflichen Tätigkeiten
Privatpersonen mit dem Namen David Athanassoglou
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: David Athanassoglou
Publikationsnummer: HR02-1004866161, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MRW EVENT GmbH, in Zürich, CHE-114.262.914, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2019, Publ. 1004694542).
Domizil neu:
Brandschenkestrasse 178, 8002 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Athanassoglou, David, von Möriken-Wildegg, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piller, Caroline, von Wittnau, in Lachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004694542, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MRW EVENT GmbH, in Zürich, CHE-114.262.914, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2013, S.0, Publ. 995995).
Domizil neu:
Baslerstrasse 30, 8048 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Athanassoglou, David, von Möriken-Wildegg, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004674077, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Selezione Alberto GmbH, in Zürich, CHE-464.780.621, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2017, Publ. 3953913).
Statutenänderung:
23.05.2019.
Firma neu:
Alberto Russo Wine & Dine GmbH.
Domizil neu:
Baslerstrasse 30, 8048 Zürich.
Zweck neu:
Organisation und Durchführung von Wein- und Kochkursen, Organisation und Durchführung von Events für Dritte, Vertrieb von und Handel mit Lebensmitteln sowie Artikeln aller Art aus den Bereichen Gastronomie und Haushalt. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern;
sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Athanassoglou, David, von Möriken-Wildegg, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Heinzmann, Markus, von Basel, in Oberwil-Lieli, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russo, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 196 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Russo, Nora, von Wiliberg, in Regensdorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00.