Bajram Arifaj
wohnhaft in Gränichen, aus Münchenbuchsee Aktuelle Mandate: Spektre GmbH Verbundene Personen: Bledar Bajram Arifaj So bleiben Sie über "Bajram Arifaj" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bajram Arifaj"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Bajram Arifaj" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bajram Arifaj"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Bajram Arifaj leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Bajram Arifaj arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Bajram Arifaj
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Bajram Arifaj
Publikationsnummer: HR02-1005653086, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Spektre GmbH, in Gränichen, CHE-464.506.965, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2022, Publ. 1005528355).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arifaj, Bajram, von Münchenbuchsee, in Gränichen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Arifaj, Bledar Bajram, von Münchenbuchsee, in Gränichen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005052282, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Spektre GmbH, in Wettingen, CHE-464.506.965, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671849).
Statutenänderung:
10.12.2020.
Sitz neu:
Gränichen.
Domizil neu:
Rynetelstrasse 3b, 5722 Gränichen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bajraj, Blerim, von Windisch, in Obersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arifaj, Bajram, von Münchenbuchsee, in Gränichen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 3671849, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Spektre GmbH, in Wettingen, CHE-464.506.965, Landstrasse 55, 5430 Wettingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.07.2017.
Zweck:
Entwicklung, Vertrieb und Wartung von Software, weiter Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Grafik, Illustration, Webdesign sowie diesbezügliche Schulung und Beratung;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 07.07.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bajraj, Blerim, von Windisch, in Obersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Arifaj, Bajram, von Münchenbuchsee, in Gränichen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.