Claudia C. Anner
wohnhaft in Egg b. Zürich, aus Tegerfelden Aktuelle Mandate: Sandgrueb-Stiftung Verbundene Personen: Maja Regula Baumann, Silvia Vontobel, Iris Bachmann und mehr So bleiben Sie über "Claudia C. Anner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia C. Anner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claudia C. Anner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia C. Anner"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claudia C. Anner leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claudia C. Anner arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Claudia C. Anner
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claudia C. Anner
Publikationsnummer: HR02-1005981856, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sandgrueb-Stiftung, in Egg, CHE-471.446.860, Stiftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782311).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontobel, Dr. Hans-Dieter, von Zürich, in Benken (ZH), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grüningen];
Baumann, Dr. Maja R., von Zürich, in Pfäffikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vontobel, Silvia, von Zürich, in Benken (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grüningen];
Anner, Claudia C., von Tegerfelden, in Egg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Künten].
Publikationsnummer: 2944067, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sandgrueb-Stiftung, in Egg, CHE-471.446.860, Stiftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2016, Publ. 2921349).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anner, Claudia C., von Tegerfelden, in Künten, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 944056, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hippo Dynamix AG, bisher in Regensdorf, Handel mit Pferdeprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2001, S. 1892).
Statutenänderung:
27.03.2003.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Strix AG, Parkring 7, 8002 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vontobel, Dr. Hans-Dieter, von Zürich und Pfäffikon, in Marthalen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anner, Claudia, von Tegerfelden, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giudici, Thomas, von Obersiggenthal, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].