Christoph Angehrn
wohnhaft in Steinach, aus Muolen Aktuelle Mandate: Atlas Tragwerke AG, Wohnbaugenossenschaft ANDREAS Gossau Verbundene Personen: Sebastian Wehrli, Christian Baudet, Tobias Lenherr und mehr So bleiben Sie über "Christoph Angehrn" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Angehrn"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph Angehrn" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Angehrn"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph Angehrn leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph Angehrn arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Christoph Angehrn
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Angehrn
Publikationsnummer: HR01-1005984027, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Atlas Tragwerke AG, in Zürich, CHE-416.832.586, Zähringerstrasse 37, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.03.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Bauingenieur- und Planungsbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 105'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 105'000.00.
Aktien:
1'050 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 01.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Angehrn, Christoph, von Muolen, in Steinach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baudet, Christian, von Kriens, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wehrli, Sebastian, von Heiden, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005932023, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
B3 Kolb AG, in Romanshorn, CHE-108.211.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2023, Publ. 1005820322).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angehrn, Christoph, von Muolen, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Mario Thomas Lukas, von Unteriberg, in Henau (Uzwil), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005781757, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Wohnbaugenossenschaft ANDREAS Gossau, in Gossau (SG), CHE-102.313.054, Genossenschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004853358).
Statutenänderung:
13.11.2021. 26.04.2022.
Zweck neu:
Die Genossenschaft erstrebt die Bereitstellung günstiger, preiswerter Wohngelegenheiten, insbesondere durch den Erwerb geeigneter Baurechte oder Grundstücke, deren Überbauung oder Umbau und deren Vermietung oder Verkauf. Der Zweck soll erreicht werden durch gemeinsame Selbsthilfe, unter Verzicht der Genossenschaft auf materiellen Gewinn. [Änderung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis] [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 500.-- zu übernehmen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zoller, Esther, von Gossau SG, in Gossau SG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angehrn, Christoph, von Muolen, in Steinach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Jagustin, Pero, von Gossau (SG), in Gossau SG, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: kroatischer Staatsangehöriger, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].