Walter Anderhub
wohnhaft in Hohenrain, aus Hohenrain Aktuelle Mandate: BG Leu/Anderhub KlG Verbundene Personen: Lukas Leu So bleiben Sie über "Walter Anderhub" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Walter Anderhub"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Walter Anderhub" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Walter Anderhub"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Walter Anderhub leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Walter Anderhub arbeiten
Tierzucht
Tierzucht
Privatpersonen mit dem Namen Walter Anderhub
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Walter Anderhub
Publikationsnummer: 2612881, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Betriebsgemeinschaft (BG) Leu, Anderhub und Anderhub, in Hohenrain, CHE-484.866.792, Günikon 13, 6276 Hohenrain, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.01.2015.
Zweck:
Gemeinsame Bewirtschaftung von Landwirtschaftsbetrieben.
Eingetragene Personen:
Anderhub, Walter, von Hohenrain, in Hohenrain, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Anderhub, Johann, genannt Hans, von Hohenrain, in Hohenrain, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Leu, Lukas, von Hohenrain, in Hohenrain, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6320740, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Tyco Fire & Integrated Solutions (Schweiz) AG, in Glarus Nord, CH-160.3.001.999-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2011, S. 9, Publ. 5987964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderhub, Walter, von Eschenbach LU, in Leibstadt, mit Kollektivprokura zu zweien;
Funke, Christian, von Herrliberg und Sumiswald, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schieser, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlittler, Werner, von Niederurnen (Glarus Nord), in Niederurnen (Glarus Nord), mit Kollektivprokura zu zweien;
Zobrist, Rudolf, von Rupperswil, in Mollis (Glarus Nord), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuler, Heinrich, von Bilten (Glarus Nord) und Braunwald (Glarus Süd), in Bilten (Glarus Nord), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krüdewagen, Hans Werner genannt Werner, von Neuheim, in Neuheim, Vizepräsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geissberger, Samuel, von Riniken, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elö, Johannes, von Basel, in Siebnen-Wangen SZ, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3195516, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Käsereigenossenschaft Günikon-Hohenrain, in Hohenrain, CH-100.5.011.064-4, Wahrung und Förderung der land- und milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2004, S. 9, Publ. 2225672).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Günikon-Hohenrain in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.03.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfisberg, Niklaus, 1957, von Hohenrain und Neuenkirch, in Hohenrain, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Anderhub, Walter, von Hohenrain, in Hohenrain, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten und Liquidator [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Muff, Toni, von Hohenrain und Littau, in Hohenrain, Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten und Liquidator [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].