Daniel Christian Amstutz
wohnhaft in Saulcy, aus Sigriswil Aktuelle Mandate: Danam Holding AG, Fromagerie Amstutz SA und mehr Verbundene Personen: Bernhard Zihlmann, Menno Amstutz, Christina Bachmann-Roth und mehr So bleiben Sie über "Daniel Christian Amstutz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniel Christian Amstutz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Daniel Christian Amstutz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniel Christian Amstutz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Daniel Christian Amstutz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Daniel Christian Amstutz arbeiten
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Produktion von Lebensmitteln
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Produktion von Lebensmitteln
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Daniel Christian Amstutz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Christian Amstutz
Publikationsnummer: HR02-1005797727, Handelsregister-Amt Bern, (36)
FROMEN Holding AG, in Petit-Val, CHE-195.845.203, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046163).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeitziner, Roland, von Naters, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amstutz, Daniel Christian, von Sigriswil, in Saulcy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstutz, Menno, von Sigriswil, in Bellelay (Saicourt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005797724, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Danam Holding AG, in Petit-Val, CHE-116.355.722, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2020, Publ. 1004811015).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeitziner, Roland, von Naters, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amstutz, Menno, von Sigriswil, in Bellelay (Saicourt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstutz, Daniel, von Sigriswil, in Saulcy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005512166, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fromagerie Amstutz SA, in Petit-Val, CHE-105.794.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2022, Publ. 1005481476).
Statutenänderung:
27.06.2022. [gestrichen: Transformation: La société en nom collectif est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 27.06.2005 et bilan au 31.12.2004, présentant des actifs de CHF 7'951'082.85 et des passifs envers les tiers de CHF 7'751'082.85, contre attribution aux associés de 200 actions nominatives de CHF 1'000.-- entièrement libérées.]. [gestrichen: Transfert de patrimoine: selon contrat du 24.06.2015, la société a transféré des actifs pour CHF 207'870.52 et des passifs envers les tiers pour CHF 15'630.45 à la société Maison de la Tête de Moine Sàrl, à Saicourt (CHE-157.137.849).
Contre-prestation:
aucune .].
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.06.2005 und Bilanz per 31.12.2004 mit Aktiven von CHF 7'951'082.85 und Fremdkapital von CHF 7'751'082.85 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, wobei die Gesellschafter 200 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 erhalten.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 24.06.2015 Aktiven von CHF 207'870.52 und Fremdkapital von CHF 15'630.45 auf die Maison de la Tête de Moine Sàrl, in Saicourt (CHE-157.137.849).
Gegenleistung:
Keine.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 27.06.2022 und Inventar per 31.12.2021 Aktiven von CHF 4'335'307.18 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'872'113.31 auf die Gaudis AG (neu: Fromagerie Amstutz SA), in Beromünster (neu: in Petit-Val) (CHE-265.921.202).
Gegenleistung:
Keine.
Firma neu:
Immo Amstutz SA.
Domizil neu:
Fromagerie 46, 2717 Fornet-Dessous.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Überbauung und den Verkauf von Grundstücken. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 actions au porteur de CHF 1'000.00].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder durch E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Christina, de Hildisrieden, à Lenzburg, membre du conseil d'administration et déléguée, mit Einzelunterschrift;
axalta Revisionen AG (CHE-421.858.060), à Sutz (Sutz-Lattrigen), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeitziner, Roland, von Naters, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amstutz, Menno, von Sigriswil, in Fornet-Dessous (Petit-Val), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bellelay (Saicourt), Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift];
Amstutz, Daniel Christian, von Sigriswil, in Saulcy, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Amstutz, Daniel-Christian]. Die Eintragungen in das Handelsregister sind übersetzt worden und erfolgen neu in deutscher Sprache.