Otto Johann Amberg
wohnhaft in Herrliberg, aus Herrliberg Aktuelle Mandate: S&A Selection GmbH Verbundene Personen: Kurt Schmidt So bleiben Sie über "Otto Johann Amberg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Otto Johann Amberg"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Otto Johann Amberg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Otto Johann Amberg"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Otto Johann Amberg leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Otto Johann Amberg arbeiten
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Privatpersonen mit dem Namen Otto Johann Amberg
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Otto Johann Amberg
Publikationsnummer: 1611103, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Tennis - Ballon Herrliberg GmbH, in Herrliberg, CHE-112.962.432, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2012, Publ. 6568000).
Statutenänderung:
10.06.2014.
Domizil neu:
c/o Tennisclub Herrliberg, Langackerstrasse, 8704 Herrliberg.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amberg, Otto Johann, von Herrliberg, in Herrliberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Held, Alain René, von Rüegsau, in Erlenbach ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Tennisclub Herrliberg, in Herrliberg, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publikationsnummer: 7120096, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
S&A Selection GmbH, in Herrliberg, CH-020.4.049.598-1, c/o Otto Johann Amberg, Felsenaustrasse 4, 8704 Herrliberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.03.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Import und den Handel von Wein und Spirituosen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern..
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft, namentlich die Einladung zur Gesellschafterversammlung oder die Aufforderung zur schriftlichen Abstimmung, erfolgen brieflich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 19.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Amberg, Otto Johann, von Herrliberg, in Herrliberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schmidt, Kurt, von Grüningen, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 6568000, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Tennis - Ballon Herrliberg GmbH, in Herrliberg, CH-020.4.033.369-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2011, S. 0, Publ. 6329150).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Kaspar, von Herrliberg und Eschenbach LU, in Herrliberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg, Otto Johann, von Herrliberg, in Herrliberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Amberg, Otto J., von Herrliberg und Büron, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Tennisclub Herrliberg, in Herrliberg, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung].