Cesare Alessandrelli
wohnhaft in Luzern, aus Sarnen Aktuelle Mandate: Funshop GmbH Verbundene Personen: Antje Limacher-Kähny So bleiben Sie über "Cesare Alessandrelli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Cesare Alessandrelli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Cesare Alessandrelli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Cesare Alessandrelli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Cesare Alessandrelli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Cesare Alessandrelli arbeiten
Handel (Freizeitwaren)
Handel (Freizeitwaren)
Privatpersonen mit dem Namen Cesare Alessandrelli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Cesare Alessandrelli
Publikationsnummer: HR02-1005564908, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Funshop GmbH, in Meggen, CHE-112.170.081, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2020, Publ. 1004802381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Limacher, Olivier, von Entlebuch, in Meggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00;
Stierli, Beatrice, von Sempach, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alessandrelli, Cesare, von Sarnen, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 11'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00];
Limacher-Kähny, Antje, von Meggen, in Meggen, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publikationsnummer: 5808916, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Funshop GmbH, in Meggen, CH-100.4.028.840-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2007, S. 11, Publ. 4253736). Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 31.08.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alessandrelli, Cesare, von Sarnen, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Limacher-Kähny, Antje, von Meggen, in Meggen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schillimat, Susanne, von Langnau im Emmental, in Willisau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 4253736, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Funshop GmbH, in Meggen, CH-100.4.028.840-5, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des E-Commerce, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2005, S. 11, Publ. 3173288).
Statutenänderung:
11.12.2007.
Stammkapital neu:
CHF 22'000.-- [bisher: CHF 21'000.--]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Johann, von Geuensee, in Littau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alessandrelli, Cesare, von Sarnen, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--;
Limacher, Olivier, von Entlebuch, in Meggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--.