Luca Alberucci
wohnhaft in Ostermundigen, aus St. Stephan Aktuelle Mandate: Finform AG Verbundene Personen: Michèle Rigert, Daniel Schütz, Alessandro Rausa und mehr So bleiben Sie über "Luca Alberucci" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luca Alberucci"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Luca Alberucci" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luca Alberucci"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Luca Alberucci leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Luca Alberucci arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Luca Alberucci
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Luca Alberucci
Publikationsnummer: HR02-1005750368, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Finform AG, in Bern, CHE-283.375.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2023, Publ. 1005687832).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alberucci, Luca, von St. Stephan, in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2205933, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Solutions & Algorithms Group GmbH, in Bern, CHE-114.756.010, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2011, Publ. 6222662).
Firma neu:
Solutions & Algorithms Group GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.06.2015 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Luca Alberucci, Waldeckstrasse 17, 3072 Ostermundigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alberucci, Luca, von St. Stephan, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Goetz, Joachim, von Unterseen, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6222662, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Solutions & Algorithms Group GmbH, in Bern, CH-036.4.044.215-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2010, S. 7, Publ. 5475534).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salipante, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alberucci, Luca, von St. Stephan, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].