Claudia Aeschlimann
wohnhaft in Basel, aus Langnau im Emmental Aktuelle Mandate: Eisenbahner-Baugenossenschaft beider Basel (EBG) Verbundene Personen: Michael Andreas Rupp, Michaela Renate Kramer-Salathe, Michèle Sandra Luterbach und mehr So bleiben Sie über "Claudia Aeschlimann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Aeschlimann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claudia Aeschlimann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Aeschlimann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claudia Aeschlimann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claudia Aeschlimann arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Claudia Aeschlimann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claudia Aeschlimann
Publikationsnummer: HR02-1005748155, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Espace Arena Emme AG, in Biglen, CHE-101.405.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005201992).
Statutenänderung:
27.04.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben und Verwalten von Sport- und Mehrzweckhallen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten, überbauen und veräussern oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern.
Aktienkapital neu:
CHF 145'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 145'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'450 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegsegger, Beat, von Röthenbach im Emmental, in Bowil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rüegsegger, Olivia, von Röthenbach im Emmental, in Bowil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegsegger, Philipp, von Röthenbach im Emmental, in Konolfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Claudia Barbara, von Rüderswil, in Hindelbank, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Aeschlimann, Daniel, von Rüderswil, in Hindelbank, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005298966, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stirex AG, in Hindelbank, CHE-106.301.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2014, S.0, Publ. 1397029).
Domizil neu:
Kirchweg 19, 3324 Hindelbank.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann-Baumgartner, Renate, von Hindelbank, in Hindelbank, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Aeschlimann, Claudia Barbara, von Rüderswil, in Hindelbank, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004923545, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Denner AG, in Zürich, CHE-105.904.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2019, Publ. 1004751125).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Claudia, von Zürich, in Geroldswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bumbacher, Katrin Christa, von Spreitenbach, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schurtenberger, Christian Fernando, von Luzern, in Thal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schäfer, Fabian, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van der Veer, Johannes, von Täuffelen, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Melliger, René, von Aristau, in Merenschwand, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mühlethaler Winand, Adrian, von Bettenhausen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Rémy Marc, von Gersau, in Aesch (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien;
Näf, Walter, von Hemberg, in Wil (SG), mit Kollektivprokura zu zweien.