Christian Aeschimann
wohnhaft in Hausen, aus Trachselwald Aktuelle Mandate: PCLC Beauty GmbH, Quality Tested QT GmbH Verbundene Personen: Robert Hendrik Krijt, Anita Wilhelmine Christine Remund, Patrik Zimmermann und mehr So bleiben Sie über "Christian Aeschimann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Aeschimann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Aeschimann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Aeschimann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Aeschimann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Aeschimann arbeiten
Handel (Konsumgüter)
Durchführung von technischen, physikalischen und chemischen Untersuchungen
Handel (Konsumgüter)
Durchführung von technischen, physikalischen und chemischen Untersuchungen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Aeschimann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Aeschimann
Publikationsnummer: 3926303, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
QT Finanz GmbH, in Obergoms, CHE-113.853.484, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2011, Publ. 6333348).
Statutenänderung:
05.12.2017.
Firma neu:
PCLC Beauty GmbH.
Zweck neu:
Vertrieb und Vermarktung von allen Produkten aller Art, insbesondere kosmetischer Produkte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sie kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt mit ihm in Zusammenhang stehen. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschimann, Christian, von Trachselwald, in Hausen AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Krijt, Robert Hendrik, niederländischer Staatsangehöriger, in Bözberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Remund, Anita Wilhelmine Christine, von Mühleberg, in Ulrichen (Obergoms), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Awesome Holding GmbH (CH-170.4.009.501-6), in Zug, Gesellschafterin, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Zimmermann, Patrik, von Eggerberg, in Ulrichen (Obergoms), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Uster, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3897181, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Insignis AG, in Obergoms, CHE-114.395.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2016, Publ. 2631497).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschimann, Christian, von Trachselwald, in Hausen AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Patrik, von Eggerberg, in Ulrichen (Obergoms), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Obergoms, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1388311, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Insignis AG, in Zug, CHE-114.395.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, Publ. 918367).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschimann, Christian, von Trachselwald, in Hausen AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Zimmermann, Patrik, von Eggerberg, in Obergoms, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.