Jos Daniel Aeschbacher
wohnhaft in Liebefeld, aus Lützelflüh Aktuelle Mandate: CSD Ingenieure AG Verbundene Personen: Alessio Philip Paolo Menegatti, Jean-Pascal Gendre, Pascal Michel Helfer und mehr So bleiben Sie über "Jos Daniel Aeschbacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jos Daniel Aeschbacher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jos Daniel Aeschbacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jos Daniel Aeschbacher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Jos Daniel Aeschbacher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Jos Daniel Aeschbacher arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Jos Daniel Aeschbacher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Jos Daniel Aeschbacher
Publikationsnummer: 3470647, Handelsregister-Amt Bern, (36)
CSD Ingenieure AG, in Köniz, CHE-105.961.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2017, Publ. 3376779).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschbacher, Jos, von Lützelflüh, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerber, Marcel, von Röthenbach im Emmental, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Graf, Hanspeter, von Häutligen, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien;
Perret, Yann, von La Sagne, in Kerzers, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 6402934, Handelsregister-Amt Bern, (36)
CSD Ingenieure AG, in Köniz, CH-035.3.011.375-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2011, S. 0, Publ. 6305588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschbacher, Jos Daniel, von Lützelflüh, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 5608402, Handelsregister-Amt Bern, (36)
CSD Ingenieure und Geologen AG, in Köniz, CH-035.3.011.375-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2010, S. 3, Publ. 5534022).
Statutenänderung:
21.04.2010.
Firma neu:
CSD Ingenieure AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Büros beratender Ingenieure, Geologen und Umweltspezialisten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen oder solche erwerben und alle Geschäfte eingehen bzw. Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern. Sie kann Immobilien kaufen und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahrni, Markus, von Eriz, in Courtepin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschbacher, Jos Daniel, von Lützelflüh, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.