Auskünfte zu Zenjm Unternehmen AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Zenjm Unternehmen AG
- Zenjm Unternehmen AG hat den Sitz in Steg VS und ist aktiv. Sie ist eine Aktiengesellschaft und in der Branche «Förderung von mineralischen Rohstoffen» tätig.
- Das Management der Firma Zenjm Unternehmen AG besteht aus 6 Personen. Gegründet wurde die Firma am 24.06.1997.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 13.02.2024.
- Im Handelsregister ist die Firma Zenjm Unternehmen AG unter UID CHE-103.590.136 eingetragen.
Management (6)
neueste Verwaltungsräte
Kurt Max Zengaffinen,
Maria Theresia Zengaffinen,
Raoul Peter Zengaffinen,
Robert Zengaffinen
Geschäftsleitung
Kurt Max Zengaffinen,
Pascal Schnyder,
Patrick Marty,
Raoul Peter Zengaffinen
neuste Zeichnungsberechtigte
Kurt Max Zengaffinen,
Pascal Schnyder,
Patrick Marty,
Raoul Peter Zengaffinen
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
24.06.1997
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Steg-Hohtenn
Handelsregisteramt
VS
Handelsregister-Nummer
CH-600.3.002.108-8
UID/MWST
CHE-103.590.136
Branche
Förderung von mineralischen Rohstoffen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Betrieb von Kies- und Betonwerken, Handel mit Immobilien, Lizenzen, Marken und Konzessionen, Gewährung von Darlehen, Erwerb von Beteiligungen an Betrieben aller Art sowie Betrieb von Generalunternehmen. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Steiner und Partner Treuhand AG | Brig-Glis | 10.07.1997 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Zenjm Unternehmen AG
Publikationsnummer: HR02-1005960241, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Zenjm Unternehmen AG, in Steg-Hohtenn, CHE-103.590.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023, Publ. 1005795192).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zengaffinen, Kurt Max, von Gampel-Bratsch und Steg-Hohtenn, in Steg-Hohtenn, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: von Gampel-Bratsch und Steg-Hohtenn, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005795192, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Zenjm Unternehmen AG, in Steg-Hohtenn, CHE-103.590.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005340655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hurni, Klaus Josef, von Fräschels, in Steg VS (Steg-Hohtenn), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zengaffinen, Raoul Peter, von Steg-Hohtenn, in Turtmann-Unterems, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zengaffinen, Kurt Max, von Gampel-Bratsch und Steg-Hohtenn, in Steg-Hohtenn, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Zengaffinen, Robert, von Steg-Hohtenn, in Steg-Hohtenn, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Sekretär, mit Einzelunterschrift];
Zengaffinen, Maria Theresia, von Steg-Hohtenn, in Steg-Hohtenn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marty, Patrick, von Guttet-Feschel, in Gampel-Bratsch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Pascal, von Leuk, in Steg-Hohtenn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner und Partner Treuhand AG (CHE-108.267.027), in Brig-Glis, Revisionsstelle [bisher: Steiner und Pfaffen Treuhand AG].
Publikationsnummer: HR02-1005340655, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Zenjm Unternehmen AG, in Steg-Hohtenn, CHE-103.590.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2002, S.14).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zengaffinen, Raoul Peter, von Steg-Hohtenn, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zengaffinen, Raoul, von Steg, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Zengaffinen, Robert, von Steg-Hohtenn, in Steg VS (Steg-Hohtenn), Sekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: von Steg];
Hurni, Klaus Josef, von Fräschels, in Steg VS (Steg-Hohtenn), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Zengaffinen, Kurt Max, von Gampel-Bratsch und Steg-Hohtenn, in Steg VS (Steg-Hohtenn), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Zengaffinen, Kurt, von Steg und Gampel].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.