Über Widmer Industries Aktiengesellschaft
- Widmer Industries Aktiengesellschaft ist aktuell aktiv und in der Branche Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen tätig. Der Sitz liegt in Eschen.
- Die Firma wurde am 12.06.1991 gegründet und hat eine Person im Management.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 08.04.2021.
- An der gleichen Adresse wie Widmer Industries Aktiengesellschaft sind 7 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: ByteRaider Informatik Establishment, deboman AG, LuGa-Tech Gas- und Drucklufttechnik AG.
Handelsregisterinformationen
Rechtssitz der Firma
Eschen
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck
Erwerb, Vermietung, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften. Erbringung von Büro- und Beratungsdienstleistungen.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste Meldungen für Widmer Industries Aktiengesellschaft
Publikationsnummer: 3810/2021, (1)
Widmer Industries Aktiengesellschaft, in Eschen, FL-0001.124.873-0, Aktiengesellschaft.
Statutenänderung:
31.03.2021.
Zweck neu:
Erwerb, Vermietung, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften. Erbringung von Büro- und Beratungsdienstleistungen. Statutenänderung lt. Beschluss der Generalversammlung vom 31.03.2021.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Widmer, Eduard Wendelin, StA: Schweiz, 9492 Eschen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 20217091, (1)
Handelsregister 21.10.2016, Widmer Industries Aktiengesellschaft, Eschen (FL-0001.124.873-0)Aktiengesellschaft Repräsentanz/Zustelladresse neu: Wirtschaftspark 31, 9492 Eschen.
Publikationsnummer: 20178961, (1)
Handelsregister 03/05/2014, Widmer Industries Aktiengesellschaft, Eschen (FL-0001.124.873-0)Aktiengesellschaft Erloschene Angaben zur Verwaltung: Hoop, Dr.iur. Wilfried Martin, StA: Liechtenstein, 9492 Eschen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.