Adresse
c/o Hanspeter Bruni
Huebstrasse 2
8193 Eglisau
Auskünfte zu Vesetra GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Vesetra GmbH
- Vesetra GmbH hat den Sitz in Eglisau, ist aktiv und im Bereich «Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen» tätig.
- Vesetra GmbH wurde am 24.05.2007 gegründet.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 31.08.2015. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons ZH unter der UID CHE-113.647.631 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
24.05.2007
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Eglisau
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.4.035.568-6
UID/MWST
CHE-113.647.631
Branche
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen aller Art für Privatpersonen und Unternehmen aller Art, vorwiegend in den Bereichen Marketing und Unternehmensberatung sowie Kulturmanagement. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Vesetra GmbH
Publikationsnummer: 2346281, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Vesetra GmbH, in Eglisau, CHE-113.647.631, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2009, S. 30, Publ. 5197244).
Domizil neu:
c/o Hanspeter Bruni, Huebstrasse 2, 8193 Eglisau.
Publikationsnummer: 5197244, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Vesetra GmbH, in Eglisau, CH-020.4.035.568-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2007, S. 21, Publ. 3954038).
Statutenänderung:
26.06.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich, per Telefax oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruni, Andrea Sarah, von Amsoldingen, in Auenstein, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer-Grünewald, Maren, deutsche Staatsangehörige, in Oberrieden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publikationsnummer: 3954038, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Vesetra GmbH, in Eglisau, CH-020.4.035.568-6, Burgstrasse 32, 8193 Eglisau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.05.2007.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen aller Art für Privatpersonen und Unternehmen aller Art, vorwiegend in den Bereichen Marketing und Unternehmensberatung sowie Kulturmanagement. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Meyer-Grünewald, Maren, deutsche Staatsangehörige, in Oberrieden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Bruni, Andrea Sarah, von Amsoldingen, in Auenstein, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.