Adresse
c/o emo Emil Mohr AG
Zürcherstrasse 35
8620 Wetzikon ZH
Auskünfte zu Versicherungskasse der Emil Mohr AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Versicherungskasse der Emil Mohr AG
- Versicherungskasse der Emil Mohr AG ist eine Stiftung mit Sitz in Wetzikon ZH. Versicherungskasse der Emil Mohr AG gehört zur Branche «Betreiben von Pensionskassen» und ist aktuell aktiv.
- Es sind 5 aktive Personen im Management eingetragen.
- Die Organisation hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 02.07.2024 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Die gemeldete UID ist CHE-109.727.847.
- Aweso AG, EMA Spielparadies, Inh. Ursprung, emo Emil Mohr AG sind an derselben Adresse eingetragen.
Management (5)
neueste Stiftungsräte
Martin Hanic Cossalter,
Christoph Mohr,
Ljutvi Ibraimi,
Peter Strupler
neuste Zeichnungsberechtigte
Martin Hanic Cossalter,
Christoph Mohr,
Ljutvi Ibraimi,
Peter Strupler
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
29.07.1961
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Wetzikon (ZH)
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.7.902.719-9
UID/MWST
CHE-109.727.847
Branche
Betreiben von Pensionskassen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die nachstehend bezeichneten Destinatäre gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Destinatäre sind die Arbeitnehmer der Firma "Emil Mohr AG", in Wetzikon, ihre Angehörigen und ihre Hinterlassenen sowie Personen, für die der Arbeitnehmer im Zeitpunkt seines Todes oder in den letzten Jahren vor seinem Tod in erheblichem Umfang gesorgt hat. Die Stiftung kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben, einschliesslich Unterstützungsleistungen in Notlagen wie bei Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit. Der Stiftung kann auch das Personal von Betrieben, die mit der Firma finanziell oder wirtschaftlich eng verbunden sind, angeschlossen werden.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Zürich | 17.01.2019 |
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Baumann + Partner Treuhand | Uster | 19.10.2010 | 16.01.2019 | |
Dr. Nabholz Treuhand AG | Zürich | 15.02.2007 | 18.10.2010 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Versicherungskasse der Mohr Emil AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Versicherungskasse der Emil Mohr AG
Publikationsnummer: HR02-1006072528, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Versicherungskasse der Emil Mohr AG, in Wetzikon (ZH), CHE-109.727.847, Stiftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2022, Publ. 1005622970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Föhn, Jörg, von Schwyz, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hanic Cossalter, Martin, von Wetzikon (ZH), in Wetzikon (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005622970, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Versicherungskasse der Emil Mohr AG, in Wetzikon (ZH), CHE-109.727.847, Stiftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2019, Publ. 1004543747).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Silvia, von Zürich, in Gossau (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Föhn, Jörg, von Schwyz, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004543747, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Versicherungskasse der Emil Mohr AG, in Wetzikon (ZH), CHE-109.727.847, Stiftung (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2012, Publ. 6808668).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mohr, Hermann, von Winterthur, in Freienbach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Robert, von Unterägeri, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann + Partner Treuhand (CH-020.2.900.290-9), in Uster, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohr, Christoph, von Winterthur, in Wetzikon (ZH), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wald (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ljutvi, Ibraimi, mazedonischer Staatsangehöriger, in Pfungen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Silvia, von Zürich, in Gossau (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.