Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Julien Roh
Avenue de la Gare 8
1963 Vétroz
Auskünfte zu TRACH Sàrl en liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
27.07.2007
Löschung im Handelsregister
21.04.2011
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Vétroz
Handelsregisteramt
VS
Handelsregister-Nummer
CH-626.4.011.120-1
UID/MWST
CHE-113.752.328
Branche
Möbelherstellung
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Production, commercialisation, importation, exportation, achat et vente de tout matériel de bureau et/ou accessoires de bureau, ainsi que toutes les opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui sont de nature à développer son but social ou s'y rapportent directement ou indirectement; la société peut participer à d'autres sociétés, créer des succursales ou des filiales en Suisse ou à l'étranger.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- TRACH Sàrl
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: TRACH Sàrl en liquidation
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 6133436, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
TRACH Sàrl en liquidation, à Vétroz, CH-626.4.011.120-1, société à responsabilité limitée (No.FOSC no 81 du 29.04.2009, p. 23, Publ. 4994176). Liquidation terminée, raison sociale radiée.
Publikationsnummer: 4994176, Handelsregister-Amt Wallis
TRACH Sàrl, à Vétroz, CH-626.4.011.120-1, société à responsabilité limitée (FOSC no 148 du 03.08.2007, p. 15, publ. 4052926).
Nouvelle raison sociale:
TRACH Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 10.04.2009.
Adresse de liquidation:
c/o Julien Roh, Av. de la Gare 8, 1963 Vétroz.
Inscription ou modification de personnes:
Grand, Nicolas, de Nax, à Sion, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 8'000.-- [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux];
Imstepf, Eric, de Mund, à Sion, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 8'000.-- [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux];
Roh, Julien, de Vétroz, à Vétroz, associé et liquidateur, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 8'000.-- [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: 4052926, Handelsregister-Amt Wallis
TRACH Sàrl, à Vétroz, CH-626.4.011.120-1, c/o Julien Roh, Av. de la Gare 8, 1963 Vétroz, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
28.06.2007.
But:
production, commercialisation, importation, exportation, achat et vente de tout matériel de bureau et/ou accessoires de bureau, ainsi que toutes les opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui sont de nature à développer son but social ou s'y rapportent directement ou indirectement;
la société peut participer à d'autres sociétés, créer des succursales ou des filiales en Suisse ou à l'étranger.
Capital social:
CHF 24'000.--.
Faits qualifiés:
selon convention du 28.06.2007, Eric Imstepf, Julien Roh et Nicolas Grand font apport de matériel mobilier d'une valeur de CHF 20'329.60 accepté pour ce prix, montant imputé sur le capital contre remise des parts sociales.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Imstepf, Eric, de Mund, à Sion, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 8'000.--;
Roh, Julien, de Vétroz, à Vétroz, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 8'000.--;
Grand, Nicolas, de Nax, à Sion, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 8'000.--. Capital social entièrement libéré.