Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o HSBC Guyerzeller Trust Company AG
Bederstrasse 49
8002 Zürich
Auskünfte zu Tempus Management AG in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
24.06.1969
Löschung im Handelsregister
14.05.2018
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.926.158-2
UID/MWST
CHE-102.610.285
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen jeder Art, in der Schweiz und im Ausland, für eigene wie für fremde Rechnung, auch treuhänderisch. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Treuhandvermögen und die Durchführung von Treuhandgeschäften aller Art. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | <2004 | 12.06.2008 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Tempus Management SA en liquidation
- Tempus Management Ltd in liquidation
- Tempus Management AG
- Tempus Management Ltd
- Tempus Management SA
- HSBC Guyerzeller Fonds Management AG
- Tempus Management Company AG
- Tempus Management Co SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Tempus Management AG in Liquidation
Publikationsnummer: 4225791, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Tempus Management AG in Liquidation, in Zürich, CHE-102.610.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2016, Publ. 3165007). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 3165007, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Tempus Management AG in Liquidation, in Zürich, CHE-102.610.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2016, Publ. 2980485).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Velasco Sanz, Maria Del Carmen, von Genève, in Genève, Präsidentin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girardin, Marc Philippe, von Versoix, in Coppet, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2980485, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Tempus Management AG, in Zürich, CHE-102.610.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, Publ. 2818235).
Firma neu:
Tempus Management AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Tempus Management Ltd in liquidation) (Tempus Management SA en liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.06.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Velasco Sanz, Maria Del Carmen, von Genève, in Genève, Präsidentin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jerónimo Pereira, David, portugiesischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jeanneret, Vincent, von Le Locle, in Genève, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Wüest, Grégoire, von Büron, in Sierre, Liquidator, mit Einzelunterschrift.