Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu T-Academy GmbH
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
29.05.2018
Löschung im Handelsregister
14.03.2022
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Schaffhausen
Handelsregisteramt
SH
Handelsregister-Nummer
CH-290.4.019.662-3
UID/MWST
CHE-235.171.979
Branche
Betreiben eines Verlagswesens (analog/digital)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft unterstützt Organisationen in ihrer Entwicklung in Form von neuen Lernkonzepten, Aus- und Weiterbildungen sowie Bereitstellung von Lernsystemen und Lernunterlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- üsh New Learning GmbH
- üsh Verlag GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: T-Academy GmbH
Publikationsnummer: HR03-1005426341, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
T-Academy GmbH, in Schaffhausen, CHE-235.171.979, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2020, Publ. 1004990214). Aktiven und Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Dieter Schmid GmbH (CHE-186.119.316), in Schaffhausen, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfyffer, Marc Pierre, von Döttingen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Dieter Heinz, von Basadingen-Schlattingen, in Büttenhardt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1004990214, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
üsh New Learning GmbH, in Büttenhardt, CHE-235.171.979, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004658262).
Statutenänderung:
28.09.2020.
Firma neu:
T-Academy GmbH.
Sitz neu:
Schaffhausen.
Domizil neu:
Durachweg 24, 8200 Schaffhausen.
Publikationsnummer: 4263993, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
üsh Verlag GmbH, in Büttenhardt, CHE-235.171.979, Cholrüti 8, 8236 Büttenhardt, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.05.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft unterstützt Organisationen in ihrer Entwicklung in Form von analogen und digitalen Publikationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 18.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pfyffer, Marc Pierre, von Döttingen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schmid, Dieter Heinz, von Basadingen-Schlattingen, in Büttenhardt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.