Auskünfte zu Stünzi AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Stünzi AG
- Stünzi AG mit Sitz in Horgen ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Handel (Freizeitwaren)». Stünzi AG ist aktiv.
- Es sind 3 aktive Personen im Management eingetragen.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 02.09.2010. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Die im Handelsregister ZH eingetragene UID lautet CHE-106.980.114.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
26.06.1957
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Horgen
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.902.861-4
UID/MWST
CHE-106.980.114
Branche
Handel (Freizeitwaren)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt Handel, Import und Export von Artikeln aller Art sowie Übernahme von Generalvertretungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mir ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Steiner Treuhand AG | Egg | <2004 | 01.09.2010 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Stünzi Nautic AG
- Baumann Nautic AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stünzi AG
Publikationsnummer: 5794590, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stünzi Nautic AG, in Thalwil, CH-020.3.902.861-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.1994, S. 1149).
Statutenänderung:
20.04.2010.
Firma neu:
Stünzi AG.
Sitz neu:
Horgen.
Domizil neu:
Steinbruchstrasse 4, 8810 Horgen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel, Import und Export von Artikeln aller Art sowie Übernahme von Generalvertretungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mir ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Aktiven und Passiven der Kommanditgesellschaft 'Otto Baumann & Co', in Oberrieden, gemäss Bilanz per 1.1.1970 zum Preise von CHF 54'454.15, wovon , CHF 50'000.-- auf das Grundkapital angerechnet.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 20.04.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Baumann Nautic AG, in Thalwil , Handel mit sowie Import und Export von Wassersportartikeln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.206 vom 23.10.1990, S.4212).
Statutenänderung:
26.1.1994.
Firma neu:
Stünzi Nautic AG.
Domizil neu:
Feldstrasse 37, 8800 Thalwil.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stünzi, Priska, von Horgen und Zug, in Horgen, mit Einzelunterschrift (bisher: Parolari, Priska, von Zug, in Cham);
Steiner Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Baumann Nautic AG, in Thalwil , Wassersportartikel (SHAB Nr.135 vom 14.6.1988, S.2447). Baumann Otto ist aus dem VR (Verwaltungsrat) ausgeschieden;
seine Unterschrift ist erloschen. Stünzi Rolf, Mitglied des VR, ist nun zugleich Präsident desselben;
dieser, sowie Stünzi Urs, Mitglied des VR, führen nicht mehr Kollektiv-, sondern Einzelunterschrift.
Neue Zeichnungsberechtigte:
Parolari Priska, von Zug, in Cham, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.