Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Missione Cattolica Italiana del Birseck
Weidenstrasse 8
4147 Aesch BL
Auskünfte zu Stiftung Sozialwerke der Missione Cattolica Italiana del Birseck in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
25.06.2001
Löschung im Handelsregister
08.01.2020
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Aesch (BL)
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.7.004.668-8
UID/MWST
CHE-109.342.476
Branche
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Gewährleistung der Sozialwerke 'Missione Cattolica Italiana del Birseck'. Die Stiftung führt die Begegnungsstätte 'Ritrovo' in Münchenstein und unterstützt insbesondere bedürftige Personen und Familien mit Kindern im Kreise der 'Missione Cattolica Italiana del Birseck'.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Stiftung Sozialwerke der Missione Cattolica Italiana del Birseck
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stiftung Sozialwerke der Missione Cattolica Italiana del Birseck in Liquidation
Publikationsnummer: HR03-1004798397, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Stiftung Sozialwerke der Missione Cattolica Italiana del Birseck in Liquidation, in Aesch (BL), CHE-109.342.476, Stiftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2016, Publ. 3198365). Mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 05.11.2019 ist die Stiftung aufgehoben. Sie wird im Handelsregister gelöscht.
Publikationsnummer: 3198365, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Stiftung Sozialwerke der Missione Cattolica Italiana del Birseck in Liquidation, in Aesch (BL), CHE-109.342.476, Stiftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1232203).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei-Restano, Erminia, italienische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied, Kassierin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin;
Blunschi-Schneider, Leo, von Basel und Reinach (BL), in Reinach (BL), Mitglied, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruess, Wilhelm, von Pfeffingen, in Pfeffingen, Mitglied, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 1232203, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Stiftung Sozialwerke der Missione Cattolica Italiana del Birseck, in Aesch BL, CHE-109.342.476, Stiftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, S. 5, Publ. 5757812).
Name neu:
Stiftung Sozialwerke der Missione Cattolica Italiana del Birseck in Liquidation.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB).
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.]. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 13.11.2013 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eng-Bannwarth, Max I., von Stüsslingen, in Münchenstein, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanoni-Pola, Dr. Adriano G.E., von Brusio, in Aesch BL, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei-Restano, Erminia, italienische Staatsangehörige, in Arlesheim, Mitglied und Kassierin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oechslin-De Marchi, Karl Heinrich, von Einsiedeln, in Dornach, Mitglied und Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blunschi-Schneider, Leo, von Reinach BL und Basel, in Reinach BL, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Rega, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Lausen, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Ruess, Wilhelm, von Pfeffingen, in Pfeffingen, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].