Auskünfte zu Stiefel (Schweiz) AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Stiefel (Schweiz) AG
- Stiefel (Schweiz) AG aus Hettlingen ist im Bereich «Handel (sonstiges)» tätig und aktiv.
- Im Management ist eine aktive Person eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 20.01.2011.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 28.12.2020.
- Die im Handelsregister ZH eingetragene UID lautet CHE-385.578.958.
- An der gleichen Adresse wie Stiefel (Schweiz) AG sind 4 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: agiliTech CNC AG, Esperienza AG, SPEZZA AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
20.01.2011
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Hettlingen
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-170.3.035.376-5
UID/MWST
CHE-385.578.958
Branche
Handel (sonstiges)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Produktion von und Handel mit Industriegüter aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Prisma Treuhand und Revisions AG | Zug | 04.04.2018 | 27.12.2020 | |
Contaxa AG | Zug | 26.01.2011 | 03.04.2018 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stiefel (Schweiz) AG
Publikationsnummer: HR02-1005058905, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiefel (Schweiz) AG, in Hettlingen, CHE-385.578.958, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845206). Gemäss Erklärung vom 20.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stiefel, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Neu Ulm (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stiefel, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Korb (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Prisma Treuhand und Revisions AG (CHE-106.065.814), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dreher, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004845564, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Stiefel (Schweiz) AG, in Zug, CHE-385.578.958, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148683). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hettlingen im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1004845206, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiefel (Schweiz) AG, bisher in Zug, CHE-385.578.958, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148683).
Statutenänderung:
21.02.2020.
Sitz neu:
Hettlingen.
Domizil neu:
Eichenweg 2, 8442 Hettlingen.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.