Auskünfte zu Stema-Holding AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Stema-Holding AG
- Stema-Holding AG hat den Sitz in Visp, ist aktiv und im Bereich «Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen» tätig.
- Das Management der Firma Stema-Holding AG besteht aus 3 Personen. Gegründet wurde die Firma am 11.12.2006.
- Der Handelsregistereintrag der Firma wurde zuletzt am 02.08.2018 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Im Handelsregister ist die Firma Stema-Holding AG unter UID CHE-113.312.099 eingetragen.
Management (3)
neueste Verwaltungsräte
Oliver Gilles Stehlin,
Marco Ulysse Stehlin,
Christopher Joseph Stehlin
neuste Zeichnungsberechtigte
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
11.12.2006
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Visp
Handelsregisteramt
VS
Handelsregister-Nummer
CH-600.3.012.903-4
UID/MWST
CHE-113.312.099
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen und anderen Vermögenswerten. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Alea SA in liquidazione | Brione sopra Minusio | 15.12.2006 | 14.12.2010 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stema-Holding AG
Publikationsnummer: 4393731, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Stema-Holding AG, in Visp, CHE-113.312.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2010, Publ. 5940448).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stehlin, Marco Ulysse, von Binningen, in Visp, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Stehlin, Marco];
Stehlin, Oliver Gilles, von Binningen, in Visp, Mitglied, Sekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Stehlin, Oliver, Mitglied, Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stehlin, Christopher Joseph, von Binningen, in Birgisch (Naters), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Stehlin, Christopher, in Visp].
Publikationsnummer: 5940448, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Stema-Holding AG, in Visp, CH-600.3.012.903-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2006, S. 19, Publ. 3683880).
Statutenänderung:
25.11.2010. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.11.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter und Ambros Ritz AG, in Naters, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3683880, Handelsregister-Amt Wallis
Stema-Holding AG, in Visp, CH-600.3.012.903-4, Litternaweg 16, 3930 Visp, neue Aktiengesellschaft.
Statutendatum:
7.12.2006.
Zweck:
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen und anderen Vermögenswerten. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Stehlin, Marco, von Binningen, in Visp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stehlin, Oliver, von Binningen, in Visp, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stehlin, Christopher, von Binningen, in Visp, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Peter und Ambros Ritz AG, in Naters, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.