Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Christopher Michael Kim
Ergolzstrasse 14
4414 Füllinsdorf
Auskünfte zu Stauffi Controlls GmbH in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
03.02.2005
Löschung im Handelsregister
27.02.2020
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Liestal
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.4.008.357-6
UID/MWST
CHE-112.217.995
Branche
Sonstige Bautätigkeit
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Zweck der Gesellschaft: Dienstleistungen im Bereich elektrotechnischer Installationen. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Stauffi Controlls GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stauffi Controlls GmbH in Liquidation
Publikationsnummer: HR03-1004840299, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Stauffi Controlls GmbH in Liquidation, in Liestal, CHE-112.217.995, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2015, S.0, Publ. 2374103). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 2374103, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Stauffi Controlls GmbH, in Liestal, CHE-112.217.995, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2011, Publ. 6486160).
Firma neu:
Stauffi Controlls GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil c/o Christopher Michael Kim, Ergolzstrasse 14, 4414 Füllinsdorf. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.08.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kim, Christopher Michael, von Wallbach, in Füllinsdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6486160, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Stauffi Controlls GmbH, in Bubendorf, CH-280.4.008.357-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2009, S. 6, Publ. 5198190).
Statutenänderung:
23.12.2011.
Sitz neu:
Liestal.
Domizil neu:
Waldstrasse 12, 4410 Liestal.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft: Dienstleistungen im Bereich elektrotechnischer Installationen. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, via Telefax oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffenegger-Salathe, Anita, von Zäziwil, in Bubendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Stauffenegger-Salathe, Fritz, von Zäziwil, in Bubendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kim, Christopher Michael, von Wallbach, in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.