Zweigniederlassungen (1)
Auskünfte zu SSM Architekten AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber SSM Architekten AG
- SSM Architekten AG ist in der Branche «Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros» tätig und ist aktuell aktiv. Der Sitz ist in Solothurn.
- Es sind 5 aktive Personen im Management eingetragen.
- Die Firma hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 13.04.2022 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- SSM Architekten AG ist im Kanton SO unter der UID CHE-109.502.283 eingetragen.
- An der gleichen Adresse sind 3 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: Atelier Herzog AG, Panorama AG für Raumplanung, Architektur und Landschaft, ssm bauhuus ag.
Management (5)
neueste Verwaltungsräte
Jürg Stäuble,
Theodor Schnider,
Martin Stebler,
Patrik Staub,
Reto Mosimann
neuste Zeichnungsberechtigte
Jürg Stäuble,
Theodor Schnider,
Martin Stebler,
Patrik Staub,
Reto Mosimann
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
07.03.2002
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Solothurn
Handelsregisteramt
SO
Handelsregister-Nummer
CH-241.3.002.063-7
UID/MWST
CHE-109.502.283
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erbringung von Architekturleistungen jeglicher Art. Kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, überbauen, halten und veräussern, ferner im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Solothurn | 06.03.2018 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Sofista Treuhand & Partner AG | Zuchwil | <2004 | 05.03.2018 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Stäuble Architekten AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: SSM Architekten AG
Publikationsnummer: HR02-1005450071, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
SSM Architekten AG, in Solothurn, CHE-109.502.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4152073).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Theodor, von Subingen, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Stäuble, Jürg, von Sulz (AG), in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4152073, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
SSM Architekten AG, in Solothurn, CHE-109.502.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4093749).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäuble, Jürg, von Sulz (AG), in Biberist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schnider, Theodor, von Subingen, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4093749, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
SSM Architekten AG, in Solothurn, CHE-109.502.283, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2007, Publ. 4011364).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sofista Treuhand & Partner AG, in Zuchwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Patrik, von Wohlen bei Bern, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stebler, Martin, von Nunningen, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-389.731.986), in Solothurn, Revisionsstelle;
Schnider, Theodor, von Subingen, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Stäuble, Jürg, von Sulz (AG), in Biberist, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.