Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu sozialinfo.ch GmbH in Liq.
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
20.08.1998
Löschung im Handelsregister
31.10.2006
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Bern
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-035.4.019.065-4
UID/MWST
CHE-104.805.227
Branche
Erbringen von EDV- und Hostingdienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Betrieb einer Internetplattform für das schweizerische Sozialwesen, Informationsbearbeitung für Sozialtätige, insbesondere in öffentlichen oder privaten ambulanten Beratungsstellen; sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Liegenschaften erwerben.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- sozialinfo.ch GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: sozialinfo.ch GmbH in Liq.
Publikationsnummer: 3614974, Handelsregister-Amt Bern, (36)
sozialinfo.ch GmbH in Liq., in Bern, CH-035.4.019.065-4, Betrieb einer Internetplattform für das schweizerische Sozialwesen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2004, S. 3, Publ. 2470274). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 2470274, Handelsregister-Amt Bern, (36)
sozialinfo.ch GmbH, in Bern, CH-035.4.019.065-4, Betrieb einer Internetplattform für das schweizerische Sozialwesen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2004, S. 3, Publ. 2181064).
Firma neu:
sozialinfo.ch GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.08.2004 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beringer, Valentin, von Elgg und Ellikon an der Thur, in Bern, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Beringer Marcin, Barbara, von Elgg, Ellikon an der Thur und Rüti bei Lyssach, in Bern, Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2181064, Handelsregister-Amt Bern, (36)
sozialinfo.ch GmbH, in Bern, Betrieb einer Internetplattform für das schweizerische Sozialwesen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2002, S. 3, Publ. 319862).
Domizil neu:
Schwarztorstrasse 22, 3007 Bern.
Adresse der Verwaltung:
[Gestrichen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De David, Orazio, von Schlatt TG, in Wald ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bichsel, Ernst, von Sumiswald, in Andelfingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [nicht: Bichel, Ernst].