Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu SGA Beteiligungen AG in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
09.03.1999
Löschung im Handelsregister
03.07.2012
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Freienbach
Handelsregisteramt
SZ
Handelsregister-Nummer
CH-130.0.010.262-2
UID/MWST
CHE-105.070.592
Branche
Betreiben von Fondsmanagement
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Handel mit Wertpapieren sowie Beratung von privaten und institutionellen Anlegern; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und Darlehen aufnehmen und gewähren.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
G. Stäheli Treuhand- und Revisionsbüro | Freienbach | <2004 | 02.07.2012 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- SGA Beteiligungen AG
- SGA Schweizerische Gesellschaft für Aktienhandel und Research AG
- SGA Gesellschaft für Aktienhandel und Research AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: SGA Beteiligungen AG in Liquidation
Publikationsnummer: 6748776, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
SGA Beteiligungen AG in Liquidation, in Freienbach, CH-130.0.010.262-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S. 27, Publ. 5089068). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 5089068, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
SGA Beteiligungen AG, in Freienbach, CH-130.0.010.262-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2007, S. 11, Publ. 4057836).
Firma neu:
SGA Beteiligungen AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.6.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Markus, von Appenzell, in Wollerau, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Publikationsnummer: 4057836, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
SGA Beteiligungen AG, in Freienbach, CH-130.0.010.262-2, Handel mit Wertpapieren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2004, S. 14, Publ. 2306778).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eicher, Hans-Peter, von St. Gallenkappel und Ernetschwil, in Uster, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Good, Markus, von Mels, in Wollerau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.