Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Sennereigenossenschaft Laupen in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
22.12.1898
Löschung im Handelsregister
09.08.2011
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Wald (ZH)
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.5.901.381-1
UID/MWST
CHE-102.380.205
Branche
Produktion von Lebensmitteln
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Bezweckt ist die bestmögliche Verwertung der in Laupen und Umgebung produzierten Kuhmilch; die rationelle Versorgung von Laupen und Umgebung mit Milch und Milchprodukten.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Sennereigenossenschaft Laupen
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Sennereigenossenschaft Laupen in Liquidation
Publikationsnummer: 6288026, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sennereigenossenschaft Laupen in Liquidation, in Wald ZH, CH-020.5.901.381-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2008, S. 34, Publ. 4770520). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 4770520, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sennereigenossenschaft Laupen, in Wald ZH, CH-020.5.901.381-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.1998, S. 4306).
Firma neu:
Sennereigenossenschaft Laupen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.05.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Walter, von Wald ZH, in Wald ZH, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blöchlinger, Erwin, von Goldingen, in Wald ZH, Vizepräsident der Verwaltung und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hess jun., Alfred, von Wald ZH, in Wald ZH, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sennereigenossenschaft Laupen, in Wald ZH, Bezweckt ist die bestmögliche Verwertung der in Laupen und Umgebung produzierten Kuhmilch, Genossenschaft (SHAB Nr. 3 vom 08.01.1992, S. 43).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberholzer, Erwin, von Goldingen, in Goldingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Walter, von Wald ZH, in Wald ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.