Auskünfte zu SANKOM SA
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber SANKOM SA
- SANKOM SA ist aktuell aktiv und in der Branche Handel (Konsumgüter) tätig. Der Sitz liegt in Delémont.
- Die Firma wurde am 20.05.2003 gegründet.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 12.07.2023.
- Im Handelsregister ist die Firma SANKOM SA unter UID CHE-110.064.290 eingetragen.
- Es sind 4 weitere aktive Firmen an derselben Adresse eingetragen. Dazu gehören: Artificial Intelligence Suisse SA, Cybèle S.A., International Business Center SM SA.
Management (4)
neueste Verwaltungsräte
Catherine Anne Colette Pheulpin,
Katharina Mazourik,
Roberto Sanchez Beltran,
Sergei Mazourik
neuste Zeichnungsberechtigte
Catherine Anne Colette Pheulpin,
Katharina Mazourik,
Roberto Sanchez Beltran,
Sergei Mazourik
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
20.05.2003
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Delémont
Handelsregisteramt
JU
Handelsregister-Nummer
CH-670.4.003.057-3
UID/MWST
CHE-110.064.290
Branche
Handel (Konsumgüter)
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Développement, réalisation, importation, exportation et vente de tous produits, notamment des produits textiles, des dispositifs médicaux, des produits en relation avec le sport et la santé, produits d'aliments fonctionnels inclus, des variétés d'accessoires, des marchandises de toute sorte, principalement mais non exclusivement sous la marque 'SANKOM'. La société peut exploiter des droits de propriété intellectuelle en Suisse et à l'étranger, en particulier des brevets, des licences, des marques, des procédés de fabrication, des dessins et des modèles (cf. statuts pour but complet).
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- SANKOM Sàrl
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: SANKOM SA
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005794145, Handelsregister-Amt Jura, (670)
SANKOM SA, à Delémont, CHE-110.064.290, société anonyme (No. FOSC 115 du 16.06.2017, Publ. 3585749).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mazourik, Oksana, de Delémont, à Delémont, membre du conseil d'administration, directrice CEO, avec signature collective à deux avec Sergei Mazourik.
Publikationsnummer: 3585749, Handelsregister-Amt Jura, (670)
SANKOM SA, à Delémont, CHE-110.064.290, société anonyme (No. FOSC 69 du 07.04.2017, Publ. 3457121).
Inscription ou modification de personne(s):
Mazourik, Oksana, de Delémont, à Delémont, membre du conseil d'administration, directrice CEO, avec signature collective à deux avec Sergei Mazourik [précédemment: membre du conseil d'administration, directrice CEO, avec signature individuelle];
Mazourik, Katharina, de Delémont, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à trois [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Pheulpin, Catherine Anne Colette, de La Baroche, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à trois;
Sanchez Beltran, Roberto, ressortissant espagnol, à Biel/Bienne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à trois [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: 3457121, Handelsregister-Amt Jura, (670)
SANKOM SA, à Delémont, CHE-110.064.290, société anonyme (No. FOSC 115 du 16.06.2016, Publ. 2895275).
Inscription ou modification de personne(s):
Mazourik, Katharina, de Delémont, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Sanchez Beltran, Roberto, ressortissant espagnol, à Biel/Bienne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.