Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Rossi AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
15.01.1998
Löschung im Handelsregister
13.05.2011
Rechtsform
Zweigniederlassung mit Hauptsitz in CH
Rechtssitz der Firma
Horgen
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.9.000.905-0
UID/MWST
CHE-414.155.929
Branche
Allgemeiner Hochbau
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Hoch-, Tiefbauunternehmen.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rossi AG
Publikationsnummer: 6160104, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Rossi AG, in Horgen, CH-020.9.000.905-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, S. 29, Publ. 5529704).
mit Hauptsitz in:
Thalwil. Infolge Löschung der Rossi AG durch Fusion am Hauptsitz (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2011, S. 25) wird diese Zweigniederlassung aufgehoben und der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Publikationsnummer: 5529704, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Rossi AG, in Horgen, CH-020.9.000.905-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2006, S. 20, Publ. 3527328).
mit Hauptsitz in:
Thalwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Hanspeter, von Walenstadt, in Hochdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 3527328, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Rossi AG, in Horgen, CH-020.9.000.905-0, Betrieb einer Hoch- und Tiefbauunternehmung, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2005, S. 25, Publ. 3145746).
mit Hauptsitz in:
Thalwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moor, Richard, von Schattenhalb, in Horgen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moos, Peter, von Zug, in Baar, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Hanspeter, von Walenstadt, in Hochdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].