Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Rihs Engineering SA en liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
30.01.1996
Löschung im Handelsregister
10.01.2017
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Sierre
Handelsregisteramt
VS
Handelsregister-Nummer
CH-053.3.006.786-3
UID/MWST
CHE-103.960.724
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
L'exploitation d'un bureau d'ingénieur en mécanique pour l'étude, la conception et le développement d'installations industrielles. La vente d'installations industrielles comprenant des composants mécaniques, électriques et d'automatisation. La vente de parties, d'accessoires et de pièces de rechange d'installations industrielles. La supervision du montage d'installations industrielles sur site de clients finaux (cf. statuts pour but complet).
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Grosclaude Patrick | Noble-Contrée | 21.03.2011 | 09.01.2017 | |
GAV-Control AG | Jegenstorf | <2004 | 20.03.2011 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Rihs Engineering Ltd
- Rihs Engineering AG
- Rihs Engineering SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rihs Engineering SA en liquidation
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 3274053, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Rihs Engineering SA en liquidation, à Sierre, CHE-103.960.724, société anonyme (No. FOSC 143 du 28.07.2015, Publ. 2292167). Liquidation terminée, raison de commerce radiée.
Publikationsnummer: 2292167, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Rihs Engineering SA, à Sierre, CHE-103.960.724, société anonyme (No. FOSC 165 du 28.08.2013, Publ. 1048033).
Nouvelle raison sociale:
Rihs Engineering SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 22.07.2015.
Inscription ou modification de personne(s):
Schillaci, Alfio, de Carouge GE, à Bussigny-près-Lausanne (Bussigny), administrateur et secrétaire et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: à Bussigny-près-Lausanne, administrateur et secrétaire avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: 1048033, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Rihs Engineering SA, à Sierre, CH-053.3.006.786-3, société anonyme (No. FOSC 56 du 21.03.2011, p. 0, Publ. 6084728).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Briguet, Christian, de Lens, à Miège, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Mabillard, Gilles, de Grimisuat, à Sion, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux].