Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
Neuenkirchstrasse 19
6203 Sempach Station
Auskünfte zu Pixels Kingdom GmbH
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
16.07.2015
Löschung im Handelsregister
25.06.2018
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Neuenkirch
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-100.4.800.414-3
UID/MWST
CHE-466.227.648
Branche
Erbringen von Werbedienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erbringung von Beratungsdienstleistungen sowie Bearbeitung und Durchführung von Aufträgen auf dem Gebiet der Konzeption, Gestaltung und Realisation von Anwendungen im Bereich des Marketings, insbesondere in interaktiven Medien, in der Marktforschung, der Mediaplanung und der Vermittlung von Werbeaufträgen an Werbeträger sowie Vornahme von damit im Zusammenhang stehenden Geschäften; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken, Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Pixels Kingdom Sagl
- Pixels Kingdom Ltd liab. Co
- Pixels Kingdom Sàrl
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Pixels Kingdom GmbH
Publikationsnummer: 4310899, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Pixels Kingdom GmbH, in Neuenkirch, CHE-466.227.648, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2018, Publ. 4136263).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Werbeteam AG (neu:
Pixels AG), in Sursee (neu: in Neuenkirch) (CHE-107.936.191), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 4136263, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Pixels Kingdom GmbH, in Luzern, CHE-466.227.648, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2015, Publ. 2280685).
Statutenänderung:
19.03.2018.
Sitz neu:
Neuenkirch.
Domizil neu:
Neuenkirchstrasse 19, 6203 Sempach Station.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seeholzer, Andreas, von Küssnacht (SZ), in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Pascal, von Luzern, in Schlierbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ebikon, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 2280685, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Pixels Kingdom GmbH (Pixels Kingdom Sàrl) (Pixels Kingdom Sagl) (Pixels Kingdom Ltd liab. Co), in Luzern, CHE-466.227.648, Schädrütistrasse 39, 6006 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.07.2015.
Zweck:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen sowie Bearbeitung und Durchführung von Aufträgen auf dem Gebiet der Konzeption, Gestaltung und Realisation von Anwendungen im Bereich des Marketings, insbesondere in interaktiven Medien, in der Marktforschung, der Mediaplanung und der Vermittlung von Werbeaufträgen an Werbeträger sowie Vornahme von damit im Zusammenhang stehenden Geschäften;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken, Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.07.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Seeholzer, Andreas, von Küssnacht SZ, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Arnold, Pascal, von Luzern, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.