Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu PETER BÜRKI TRADING AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
27.03.2003
Löschung im Handelsregister
30.06.2020
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Luzern
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-100.3.026.836-8
UID/MWST
CHE-110.050.916
Branche
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Handel von und mit Lebens- und Genussmitteln; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an gleichartigen oder anderen Unternehmungen; Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
von Graffenried AG Treuhand | Bern | <2004 | 29.06.2020 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- PETER BÜRKI TRADING SA
- PETER BÜRKI TRADING LTD
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: PETER BÜRKI TRADING AG
Publikationsnummer: HR03-1004923853, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
PETER BÜRKI TRADING AG, in Luzern, CHE-110.050.916, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2019, Publ. 1004716530). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Milka Käse AG Burgdorf, in Burgdorf (CHE-101.664.539), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1004716530, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
PETER BÜRKI TRADING AG, in Luzern, CHE-110.050.916, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2008, S.10, Publ. 4724536).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrari, Laura Maria, italienische Staatsangehörige, in Lodi (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Peter, von Langnau im Emmental und Bern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4724536, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
PETER BÜRKI TRADING AG, in Luzern, CH-100.3.026.836-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2005, S. 10, Publ. 2802732).
Statutenänderung:
27.10.2008.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.10.2008 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 150'000.-- verrechnet, wofür 100 zu 50% liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Peter, von Langnau im Emmental und Bern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Ferrari, Laura Maria, italienische Staatsangehörige, in Lodi (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Graffenried AG Treuhand, in Bern (CH-035.3.000.277-9), Revisionsstelle [bisher: von Graffenried AG Treuhand, in Bern].