Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o U. Studer AG, Grindelwald
Hauptstrasse
3818 Grindelwald
Auskünfte zu Personalfürsorgestiftung der Firma U. Studer AG, Grindelwald in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
14.01.1961
Löschung im Handelsregister
23.09.2016
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Grindelwald
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-092.7.005.227-6
UID/MWST
CHE-109.437.013
Branche
Betreiben von Pensionskassen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für Arbeitnehmer der Stifter bzw. Arbeitgeberfirma sowie für deren Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod, und Invalidität. Sie kann über die BVG-Mindestleistungen hinausgehen und Unterstützungen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit erbringen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (3)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Sofista Treuhand & Partner AG | Zuchwil | 14.10.2015 | 22.09.2016 | |
Keel Treuhand AG | Bolligen | 08.07.2009 | 13.10.2015 | |
Visa Treuhand- und Revisions AG in Liquidation | Ittigen | 16.02.2007 | 07.07.2009 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Personalfürsorgestiftung der Firma U. Studer AG, Grindelwald
- Personalfürsorgestiftung der Firma U. Studer AG
- Personalfürsorgestiftung der Firma Studer U. AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Personalfürsorgestiftung der Firma U. Studer AG, Grindelwald in Liquidation
Publikationsnummer: 3070869, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Personalfürsorgestiftung der Firma U. Studer AG, Grindelwald in Liquidation, in Grindelwald, CHE-109.437.013, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2015, Publ. 2467033). Die Liquidation ist beendet. Die Stiftung wird gemäss rechtskräftiger Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 05.07.2016 gelöscht.
Publikationsnummer: 2467033, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Personalfürsorgestiftung der Firma U. Studer AG, Grindelwald, in Grindelwald, CHE-109.437.013, Stiftung (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2015, Publ. 2424729).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Firma U. Studer AG, Grindelwald in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 01.09.2015 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen-Studer, Sandra Damaris genannt Damaris, von Lauterbrunnen und Niederried bei Interlaken, in Goldswil bei Interlaken (Ringgenberg BE), Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lauber, Peter, von Frutigen, in Grindelwald, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Studer, Ulrich, von Niederried bei Interlaken, in Grindelwald, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Studer-Born, Erika, von Niederried bei Interlaken und Thunstetten, in Grindelwald, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2424729, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Personalfürsorgestiftung der Firma U. Studer AG, Grindelwald, in Grindelwald, CHE-109.437.013, Stiftung (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2015, Publ. 2032619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keel Treuhand AG (CHE-105.731.264), in Bolligen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen-Studer, Sandra Damaris genannt Damaris, von Lauterbrunnen und Niederried bei Interlaken, in Goldswil bei Interlaken (Ringgenberg BE), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bönigen];
Sofista Treuhand & Partner AG (CHE-106.830.093), in Zuchwil, Revisionsstelle.