Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Pensionskasse der Schild Gruppe
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
08.08.1939
Löschung im Handelsregister
26.01.2016
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Luzern
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-100.7.009.734-5
UID/MWST
CHE-108.850.209
Branche
Betreiben von Pensionskassen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Schild Gruppe sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität; Betrieb einer über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge, einschliesslich freiwilliger Unterstützungsleistungen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit; Erbringung von Beiträgen der Arbeitgeber aus Mitteln der Stiftung, wenn von diesen vorgängig Beitragsreserven geäufnet worden und diese gesondert ausgewiesen sind.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Luzern | 13.12.2006 | 25.01.2016 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Pensionskasse der Schild Gruppe
Publikationsnummer: 2619583, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Pensionskasse der Schild Gruppe, in Luzern, CHE-108.850.209, Stiftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2014, Publ. 1798291). Mit Verfügung vom 16.03.2015 hat die Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) die Stiftung aufgehoben. Nachdem das ganze Stiftungsvermögen an die GEMINI Sammelstiftung (CHE-109.744.886), in Schwyz, übergegangen ist, wird die Stiftung im Handelsregister gelöscht.
Publikationsnummer: 1798291, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Pensionskasse der Schild Gruppe, in Luzern, CHE-108.850.209, Stiftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2013, Publ. 979111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häring, Paul, von Bösingen, in Wünnewil-Flamatt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Andreas, von Bettwil, in Hägglingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ponti, Luciano Francesco, von Lugano, in Binningen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Michel, von Brig-Glis, in Hünenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Balmer-Etienne AG, in Luzern (CH-100.3.004.354-1)].
Publikationsnummer: 979111, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Pensionskasse der Schild Gruppe, in Luzern, CH-100.7.009.734-5, Stiftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2012, Publ. 6572082).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Kurt, von Kerns, in Adligenswil, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruder, Claudia, von Seengen, in Seengen, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.