Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
Rue Johann-Renfer rue Johann-Renfer 10
2504 Biel/Bienne
Auskünfte zu Paulux.Holding SA
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
09.04.1999
Löschung im Handelsregister
14.12.2022
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Biel/Bienne
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-073.3.009.771-5
UID/MWST
CHE-101.067.160
Branche
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
La société a pour but l'acquisition et l'administration de participations à des entreprises commerciales, industrielles et financières sises en Suisse ou à l'étranger, ainsi que l'achat, la vente et la gestion de titres et de biens immatériels et le placement de capitaux. Elle peut effectuer toutes transactions commerciales, financières ou industrielles. Elle peut notamment créer des succursales en Suisse et à l'étranger.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG Bern | Bern | 04.04.2007 | 31.01.2013 | |
W. Wannier SA en liquidation | Delémont | <2004 | 03.04.2007 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Paulux
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Marken
Marke | Eintragungsdatum | Status | Nummer |
---|---|---|---|
11.12.2009 | aktiv | 55020/2009 | |
28.12.2011 | gelöscht | 56897/2011 |
Neueste SHAB-Meldungen: Paulux.Holding SA
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR03-1005627696, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Paulux.Holding SA, à Biel/Bienne, CHE-101.067.160, société anonyme (No. FOSC 252 du 28.12.2020, Publ. 1005059094). Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société "Paulux.Services SA "(nouvellement: "Paulux SA")", à Biel/Bienne (CHE-109.419.699). La société est radiée par suite de fusion.
Publikationsnummer: HR02-1005059094, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Paulux.Holding SA, à Biel/Bienne, CHE-101.067.160, société anonyme (No. FOSC 122 du 26.06.2020, Publ. 1004921185).
Transfert de patrimoine:
selon contrat du 17.12.2020, la société a transféré 400 actions nominatives de CHF 500.00 de la société "Vinum SA" à Biel/Bienne (CHE-107.881.911) à la société Newpaulux.Holding SA, à Biel/Bienne (CHE-446.879.960).
Contre-prestation:
aucune.
Publikationsnummer: HR02-1004921185, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Paulux.Holding SA, à Biel/Bienne, CHE-101.067.160, société anonyme (No. FOSC 22 du 01.02.2013, p.0, Publ. 7043836).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pauli-Parret, Christine, de Schwarzenburg, à Evilard, avec procuration individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Pauli, Thierry, de Schwarzenburg, à Evilard, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle];
Blaser-Pauli, Mélanie, de Schwarzenburg, à Nidau, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: Pauli, Mélanie, à Biel/Bienne, administratrice, avec signature collective à deux];
Pauli, Alexandre, de Schwarzenburg, à Evilard, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Pauli, Romain, de Schwarzenburg, à Evilard, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux].