Auskünfte zu Uplift Group AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Uplift Group AG
- Uplift Group AG hat den Sitz in Luzern und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Erbringen von IT-Dienstleistungen».
- Die Firma wurde am 14.06.2016 gegründet und hat eine Person im Management.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 24.06.2024.
- Die Firma Uplift Group AG ist unter der UID CHE-178.948.150 eingetragen.
- A & K Beteiligungs AG, Arvium AG, AWB Group AG sind an derselben Adresse eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
14.06.2016
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Luzern
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.043.403-6
UID/MWST
CHE-178.948.150
Branche
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von IT- und Technologielösungen im Bereich der Luftfahrt im In- und Ausland sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Uplift Group SA
- Uplift Group Ltd
- Palmare AG
- Palmare Ltd
- Palmare SA
- Palmarium Lifestyle AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Uplift Group AG
Publikationsnummer: HR02-1006064801, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Uplift Group AG, in Luzern, CHE-178.948.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2023, Publ. 1005712992).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Archer, Suzanei Lynne, kanadische Staatsangehörige, in Luzern, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wild, Patrick Albert, von Zürich, in Egg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auerbach, Ilya Raphael, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005712992, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Uplift Group AG, in Luzern, CHE-178.948.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2021, Publ. 1005094291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olver, Niall Grant, von Gontenschwil, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005094291, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Palmare AG, in Luzern, CHE-178.948.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2019, Publ. 1004709648).
Statutenänderung:
18.01.2021.
Firma neu:
Uplift Group AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Uplift Group SA) (Uplift Group Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von IT- und Technologielösungen im Bereich der Luftfahrt im In- und Ausland sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Mathias, von Ehrendingen, in Schaffhausen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olver, Niall Grant, von Gontenschwil, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.