Auskünfte zu Nippon Tours NT AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Nippon Tours NT AG
- Nippon Tours NT AG hat den Sitz in Riehen und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Betreiben eines Reisebüros».
- Nippon Tours NT AG wurde am 04.01.1989 gegründet.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 22.07.2024. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Die gemeldete UID lautet CHE-106.401.987.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
04.01.1989
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Riehen
Handelsregisteramt
BS
Handelsregister-Nummer
CH-270.3.004.138-2
UID/MWST
CHE-106.401.987
Branche
Betreiben eines Reisebüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Reisebüros; die Vermittlung, Durchführung und Organisation von Reisen, insbesondere nach dem Fernen Osten. Sie kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschließen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und veräußern.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Centra Treuhandgesellschaft AG | Läufelfingen | <2004 | 02.12.2008 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Nippon Tours NT AG
Publikationsnummer: HR02-1006090429, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Nippon Tours NT AG, in Riehen, CHE-106.401.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143720).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedemann, Prof. Dr. Claus, von Riehen, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Urs, von Reiden, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005143720, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Nippon Tours NT AG, in Riehen, CHE-106.401.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2016, S.0, Publ. 3068453).
Statutenänderung:
24.03.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Reisebüros;
die Vermittlung, Durchführung und Organisation von Reisen, insbesondere nach dem Fernen Osten. Sie kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschließen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und veräußern.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Sind sämtliche Adressen der Aktionäre bekannt, so können Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief erfolgen.
Publikationsnummer: 3068453, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Nippon Tours NT AG, in Riehen, CHE-106.401.987, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2014, Publ. 1265573).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedemann, Andreas, von Riehen, in Lakewood (CO/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedemann, Prof. Dr. Claus, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.