Zweigniederlassungen (1)
Auskünfte zu Quadient Switzerland AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Quadient Switzerland AG
- Quadient Switzerland AG mit Sitz in Wallisellen ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)». Quadient Switzerland AG ist aktiv.
- Das Management der Firma Quadient Switzerland AG besteht aus 4 Personen. Gegründet wurde die Firma am 28.06.2007.
- Am 09.11.2023 wurde der Handelsregistereintrag der Firma zuletzt geändert. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die UID der Firma lautet CHE-113.708.416.
- An der gleichen Adresse sind 29 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: Bostik Schweiz AG, Drahtex AG, glimex ag.
Management (4)
neueste Verwaltungsräte
neuste Zeichnungsberechtigte
Christian Mario Burkhalter,
Duncan Groom,
Jörg Andreas Sternheimer,
Virginie Gloor
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
28.06.2007
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Wallisellen
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.031.136-5
UID/MWST
CHE-113.708.416
Branche
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Hard- und Software insbesondere im postalischen Bereich sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesen Gebieten. Im weiteren umfasst der Zweck auch alle Tätigkeiten, die der Förderung des Hauptzweckes dienen; namentlich kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen gründen oder erwerben, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 04.07.2007 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Quadient Switzerland SA
- Quadient Switzerland Ltd
- Neopost AG
- Ruf Post AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Quadient Switzerland AG
Publikationsnummer: HR02-1005880399, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Quadient Switzerland AG, in Wallisellen, CHE-113.708.416, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2022, Publ. 1005541578).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grubenmann, Harald, von Appenzell, in Horn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Chinosi, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Pavia (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Christian, von Thalheim (AG), in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005541578, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Quadient Switzerland AG, in Wallisellen, CHE-113.708.416, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2021, Publ. 1005246152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allouche, Dror, von Glarus Süd, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Groom, Duncan, irischer Staatsangehöriger, in Dublin (IE), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grubenmann, Harald, von Appenzell, in Horn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005246152, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Quadient Switzerland AG, in Wallisellen, CHE-113.708.416, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844168).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jovanovic, Danijel, von Lugano, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.