Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Fridolin Saladin-Waldburger
Obertiefental
4146 Hochwald
Auskünfte zu Milch- und Landwirtschaftl. Genossenschaft Hochwald in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
01.01.1905
Löschung im Handelsregister
16.12.2011
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Hochwald
Handelsregisteramt
SO
Handelsregister-Nummer
CH-247.5.000.020-4
UID/MWST
CHE-104.063.804
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Verkehrsmilch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder durch Veranstaltung von Vorträgen und Kursen. Rationelle Versorgung der Bevölkerung/Ortseinwohner von Hochwald mit Milch, Milchprodukten und nach Möglichkeit mit den übrigen Lebensmitteln. Förderung der Qualitätsprodukten der Milch. Förderung der wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder durch An- und Verkauf von landwirtschaftlichen Bedarfsartikeln, die vorteilhafte Verwertung landwirtschaftlicher Produkte auf genossenschaftlicher Grundlage etc.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Milch- und Landwirtschaftl. Genossenschaft Hochwald
- Milch- und Landwirtschaftliche Genossenschaft Hochwald
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Milch- und Landwirtschaftl. Genossenschaft Hochwald in Liquidation
Publikationsnummer: 6462368, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Milch- und Landwirtschaftl. Genossenschaft Hochwald in Liquidation, in Hochwald, CH-247.5.000.020-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2010, S. 15, Publ. 5625792). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 5625792, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Milch- und Landwirtschaftl. Genossenschaft Hochwald, in Hochwald, CH-247.5.000.020-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 146 vom 04.08.2003, S. 10, Publ. 1112888).
Firma neu:
Milch- und Landwirtschaftl. Genossenschaft Hochwald in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: beim Solothurnischen Bauernverband, Obere Steingrubenstrasse 55, 4503 Solothurn. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 31.03.2010 untersteht die Genossenschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 31.03.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saladin-Waldburger, Fridolin, von Hochwald, in Hochwald, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vögtli-Vögtli, Erna, von Hochwald, in Hochwald, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
Vögtli-Weber, Esther, von Hochwald, in Hochwald, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Solothurnischer Bauernverband, in Solothurn, Liquidator.
Publikationsnummer: 1112888, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Milch- und Landwirtschaftl. Genossenschaft Hochwald, in Hochwald, Die bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Verkehrsmilch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 220 vom 10.11.1989, S. 4574).
Domizil neu:
bei Fridolin Saladin-Waldburger, Hof Obertiefental, 4146 Hochwald.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögtli-Vögtli, Kurt, von Hochwald, in Hochwald, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögtli-Vögtli, Ernst, von Hochwald, in Hochwald, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögtli-Kräuchi, Werner, von Hochwald, in Hochwald, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögtli, Franz, von Hochwald, in Hochwald, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögtli-Hänggi, Josef, von Hochwald, in Hochwald, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nebel-Kaiser, Erwin, von Hochwald, in Hochwald, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saladin-Waldburger, Fridolin, von Hochwald, in Hochwald, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfer, Markus, von Hochwald, in Hochwald, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vögtli-Weber, Esther, von Hochwald, in Hochwald, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögtli-Vögtli, Erna, von Hochwald, in Hochwald, Mitglied der Verwaltung und Kassiererin, mit Einzelunterschrift;
Vögtli, Hansjörg, von Hochwald, in Hochwald, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.